Helena Vilhelmsson (C)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Örebro län, plats 235
- Född år
- 1965
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant
Skatteutskottet
Suppleant
Justitieutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Ledamot
Valberedningen
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2022-10-27 –
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-10-26
Valberedningen
- Suppleant
- 2022-09-26 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Suppleant skatteutskottet 18–, justitieutskottet 18–, arbetsmarknadsutskottet 21– och EU-nämnden 22–. Ledamot styrgruppen för riksdagens bilaterala demokratifrämjande samarbete 20–. Suppleant valberedningen 22–.
Föräldrar
Lantbrukaren Paul Persson och sjuksköterskan Inga-Lisa Persson, f. Andersson
Utbildning
Gymnasieskola samhällsvetenskaplig linje, Bregårdskolan, Karlskoga, slutår 84. Skogsteknikerlinjen, Skogsmästarskolan, Skinnskatteberg, examen 94.
Anställningar
Skogskonsulent, Skogsstyrelsen Örebro.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Polismyndighetens nationella insynsråd 14–22.
Kommunala uppdrag
Uppdrag inom Nora Kommun 95–19.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Campus Grythyttans framtid
Interpellation 2019/20:408 av Helena Vilhelmsson (C)
Interpellation 2019/20:408 Campus Grythyttans framtid av Helena Vilhelmsson C till Statsrådet Matilda Ernkrans S Örebro universitet utreder just nu Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, dess verksamheten samt lokalisering. En mängd faktorer ligger enligt universitetsledningen bakom utredningen, som säger sig vilja- Inlämnad
- 2020-05-26
- Besvarare
- Statsrådet Matilda Ernkrans (S)