Helena Leander (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Uppsala län
- Titel
- Studerande
- Född år
- 1982
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2014-09-29
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2012-06-30
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-09-19
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2011-09-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2008-10-01 – 2009-01-13
- Suppleant
- 2007-08-16 – 2007-12-13
Civilutskottet
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2008-01-24 – 2008-10-01
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-08-16
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2008-05-16 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2008-01-22
Finansutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
EU-nämnden
- Suppleant
- 2011-09-21 – 2014-09-29
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-12-15