Helena Höij (KD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- kvalitetsrevisor
- Född år
- 1965
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2006-10-02
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2000-06-08 – 2001-09-18
- Ledamot
- 1998-10-13 – 1999-05-04
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1999-05-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2000-06-08 – 2000-10-18
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-04-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2003-10-03 – 2006-10-02
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2003-10-07 – 2003-11-20
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ledamot
- 2004-04-29 – 2006-10-02
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-12-31