Helén Pettersson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västerbottens län, plats 204
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1972
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant
Valberedningen
Suppleant
Utrikesnämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2026-09-21
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
- Ordförande
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2009-04-03 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2009-04-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2010-11-08
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2012-10-15
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Valberedningen
- Suppleant
- 2022-09-26 –
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Bostadsort
Umeå
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ordförande försvarsutskottet 22–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 09–14 och arbetsmarknadsutskottet 14–22. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 06–09, konstitutionsutskottet 10, utrikesutskottet 10–14 och arbetsmarknadsutskottet 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10–12, Valberedningen 22– och Utrikesnämnden 22–.
Föräldrar
Verkmästaren Birger Pettersson och leg. sjuksköterskan Vera Pettersson, f. Boström.
Utbildning
Brunnsviks folkhögskola 93–95.
Anställningar
Hotellstäderska, Umeå 88–93. Ombudsman, Hotell- och restaurangfacket 97–98. Ombudsman, LO 98–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Naturvårdsverkets insynsråd 06–12, Jordbruksverkets insynsråd 11–12 och Viltförvaltningsdelegationen i Västerbottens län 10–14. Ledamot, MSB:s insynsråd 23–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Demokratiinstitutet 00–04 och Institutet för framtidsstudier 01–06. Ordförande, ABF Västerbotten 10–12. Vice ordförande, Umeå arbetarekommun 09–14. Förbundsordförande, ABF 12–. Styrelseledamot, Campus Bommersvik 13–15 och Tankesmedjan Tiden 18–23.
Litteratur
Värderingar (studiematerial, LO) och Du behövs – LO-medlemmar i politiken.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Polisutbildningen i Umeå
Interpellation 2016/17:620 av Edward Riedl (M)
Interpellation 2016/17:620 Polisutbildningen i Umeå av Edward Riedl M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Otryggheten i Sverige ökar. Enligt Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning angav 19 procent av svenskarna att de var otrygga. Detta är en ökning med 4 procentenheter jämfört med- Inlämnad
- 2017-09-05
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Anställningsskyddet i LAS
Interpellation 2016/17:203 av Annelie Karlsson (S)
Interpellation 2016/17:203 Anställningsskyddet i LAS av Annelie Karlsson S till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Lagen om anställningsskydd, LAS, reglerar vad som gäller när en arbetsgivare anställer respektive säger upp personal. Det ger den enskilde trygghet och skyddar mot godtycke. Vid uppsägning- Inlämnad
- 2016-12-16
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Förstärkning av LAS
Interpellation 2016/17:202 av Helén Pettersson i Umeå (S)
Interpellation 2016/17:202 Förstärkning av LAS av Helén Pettersson i Umeå S till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S När Arbetsdomstolen i slutet av november 2016 bedömde att lagen om anställningsskydd inte längre är en lag som skyddar anställningsgraden var vi många som reagerade med förvåning och- Inlämnad
- 2016-12-16
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Vargens utbredning
Interpellation 2013/14:529 av Helén Pettersson i Umeå (S)
Interpellation 2013/14:529 Vargens utbredning av Helén Pettersson i Umeå S till Miljöminister Lena Ek C Vi har genom åren uppfattat det som att vi har haft en relativt bred enighet i kammaren om att inte tillåta vargrevir i renskötselområdet. Det har varit en viktig princip för att säkra renhållningen och traditionerna- Inlämnad
- 2014-05-28
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Varg i renskötselområdet
Interpellation 2012/13:137 av Pettersson i Umeå, Helén (S)
den 19 november Interpellation 2012/13:137 Varg i renskötselområdet av Helén Pettersson i Umeå S till miljöminister Lena Ek C Vi har uppfattat det som att vi har haft en relativt bred enighet i kammaren om att inte tillåta vargrevir i renskötselområdet. Det har varit en viktig princip för att säkra renhållningen- Inlämnad
- 2012-11-19
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Smittskyddsberedskap hos veterinärer
Interpellation 2008/09:493 av Pettersson i Umeå, Helén (s)
den 8 maj Interpellation 2008/09:493 Smittskyddsberedskap hos veterinärer av Helén Pettersson i Umeå s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Regeringens förslag till ny veterinärorganisation innebär att privatpraktiserande veterinärer får rätt att delta i upphandlingar om smittskyddsberedskap och jourer. Det- Inlämnad
- 2009-05-08
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Fjälljakt
Interpellation 2008/09:86 av Pettersson i Umeå, Helén (s)
den 30 oktober Interpellation 2008/09:86 Fjälljakt av Helén Pettersson i Umeå s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Alla jägare, oavsett nationalitet, fick våren 2007 rätt att jaga småvilt på statens marker i fjällen. Regeringens beslut ledde till kraftiga protester från svenska jägares sida. I sitt beslut- Inlämnad
- 2008-10-30
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Försvarsmaktens förmåga till luftburen ubåtsjakt
Interpellation 2007/08:842 av Widman, Allan (fp)
den 28 augusti Interpellation 2007/08:842 Försvarsmaktens förmåga till luftburen ubåtsjakt av Allan Widman fp till försvarsminister Sten Tolgfors m I propositionen 2004/05:5 inför försvarsbeslutet 2004 står det på s. 66: Utvecklingen av den gemensamma mark- och sjöoperativa helikopterbataljonen fullföljs och bataljonen- Inlämnad
- 2008-08-28
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)