Hans Linde (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Göteborgs kommun
- Titel
- Student/Behandlingsassistent
- Född år
- 1979
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2017-06-07
Vänsterpartiet
- Gruppledare
- 2010-10-05 – 2016-02-02
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-06-07
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Civilutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2017-06-07
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2016-05-25 – 2017-06-07
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-07
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Deputerad
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Deputerad
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Deputerad
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Deputerad
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Deputerad
- 2009-11-12 – 2009-12-09
- Deputerad
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Deputerad
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Suppleant
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Deputerad
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Deputerad
- 2006-10-10 – 2006-10-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2006-11-07 – 2010-10-12
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2017-06-07
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2010-10-13 – 2010-11-17
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot utrikesutskottet 06- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 06-14. Suppleant EU-nämnden 06-10, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 07-08, 13, 15-16, civilutskottet 14- och justitieutskottet 16-. Ledamot krigsdelegationen 10-. Suppleant riksdagens valberedning 10-14. Gruppledare Vänsterpartiet 10-16.
Föräldrar
Lantbrukarna Lars Gustav Linde och Monica Linde, f. Weman.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsprogrammet med internationell inriktning, slutår 98. Juridik, Lunds universitet 98-99. Färnebo folkhögskola 99-00. Statsvetenskap, nationalekonomi och Afrikakunskap m.m., Göteborgs universitet 00-02 och 05-06.
Anställningar
Call Center, Malmö 99. Elevassistent, behandlingsassistent, köksbiträde och ekonomiassistent (timvik.) 02-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Vänsterpartiet i Lundby 05-09. Distriktsordförande, Ung Vänster Göteborg och Bohuslän 01-05. Ledamot, Ung Vänsters förbundsstyrelse 99-04, vice ordförande 01-04. Sekreterare, Klåbas 91-94. Styrelseledamot, Svenska Afghanistankommittén 09-. Ledamot, partistyrelsen, Vänsterpartiet 10-16. Ledamot, verkställande utskottet, Vänsterpartiet 10-16. Styrelseledamot, RFSU Göteborg, 16-.
Bostadsort
Göteborg