Hanna Westerén (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Gotlands län, plats 11
- Titel
- Utredare.
- Född år
- 1981
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Skatteutskottet
Ledamot
Finansutskottet
Suppleant
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
Vice ordförande
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Personlig suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-07-16 – 2026-09-21
- Ledig
- 2017-10-09 – 2018-07-15
- Ordinarie
- 2015-02-01 – 2017-10-08
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-04-12 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2015-02-01 – 2018-04-12
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2015-10-31 – 2018-10-02
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
- Vice ordförande
- 2022-11-08 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2022-11-08
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2022-11-01 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 15–. Ledamot näringsutskottet 18, miljö- och jordbruksutskottet 18–22 och skatteutskottet 22–. Suppleant näringsutskottet 15–18, EU-nämnden 15–18 och finansutskottet 22–. Ledamot krigsdelegationen 18–22. Ordförande, Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen 22–.
Föräldrar
Revisorn Gunder Nyman och undersköterskan Inga-Maj Nyman, f. Samuelsson.
Utbildning
Gymnasieskola, Visby, slutår 00. Fil.mag. europeisk historia, Högskolan på Gotland 07.
Anställningar
Försäkringskassan 01–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen Gotland 11–. Ledamot, miljömålsberedningen 19–20. Suppleant, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 22–. Ledamot, BSPC 22–. Ordförande, svensk-ukrainska parlamentarikernätverket 22–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Gotland 06–. Kommunstyrelsen, Gotland 06–14. Vice ordförande, regionstyrelsen, Gotland 10–14. Suppleant, barn- och utbildningsnämnden, Gotland 05–06, ledamot 06–10. Ledamot, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Gotland 09–10. Ordförande, socialnämnden, Gotland 11–14. Ordförande, Tryggare Gotland 11–14. Ordförande, Finsam Gotland 11–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice ordförande, Socialdemokraterna Gotland 11–. Ledamot, partistyrelsen Socialdemokraterna 14–. Styrelseuppdrag Gråbo-Bingeby Socialdemokratiska förening 09–.