Gunvor G Ericson (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Södermanlands län
- Titel
- Sjuksköterska
- Född år
- 1960
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2004-10-11 – 2005-04-17
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2014-09-29
Miljöpartiet de gröna
- Förste vice gruppledare
- 2013-04-01 – 2014-09-29
- Gruppledare
- 2011-09-15 – 2013-03-31
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-10-19 – 2005-04-17
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2004-10-19 – 2005-04-17
Socialutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Lagutskottet
- Suppleant
- 2004-10-19 – 2005-04-17
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2013-04-09 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2011-09-19 – 2013-04-08
Valberedningen
- Ledamot
- 2011-09-27 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2011-09-26
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2013-04-25 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2011-10-20 – 2013-04-24