Fredrik Schulte (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Studerande.
- Född år
- 1981
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2019-07-02 – 2022-03-22
- Ordinarie
- 2014-10-16 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2014-09-29
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2019-02-11 – 2019-07-01
- Statsrådsersättare
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-03-22
- Ledamot
- 2017-12-19 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-11-13 – 2015-02-10
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2009-10-16
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
- Ledamot
- 2009-10-16 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
- Suppleant
- 2015-01-27 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
- Suppleant
- 2014-11-13 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-03-22
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Extra suppleant
- 2019-02-13 – 2019-07-01
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
- Ledamot
- 2015-01-27 – 2017-12-19
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-18 och 19- (ersättare 190211-190701). Ledamot skatteutskottet 06-15 och 17-18, utbildningsutskottet 09-10 och EU-nämnden 15-17. Suppleant justitieutskottet 06-10, finansutskottet 10-18, arbetsmarknadsutskottet 14-18, socialförsäkringsutskottet 19- och skatteutskottet 19-. Extra suppleant konstitutionsutskottet 19.
Föräldrar
Delägaren Richard Schulte och civilekonomen Gun Schulte, f. Larsson.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Åva gymnasium i Täby, slutår 00. Teknisk fysik, Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Statsvetenskap m.m., Stockholms universitet.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Täby 02-. Ledamot och gruppledare, kommunstyrelsen 05-. Ersättare, barn- och utbildningsnämnden 00-02. Ledamot, kultur- och fritidsnämnden 02-. Ersättare, styrelsen för Täby Holding AB.
Bostadsort
Täby