Fredrik Lindahl (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 247
- Titel
- Väktare/Skyddsvakt.
- Född år
- 1987
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Konstitutionsutskottet
Ledamot
Valprövningsnämnden
Ledamot
Valberedningen
Suppleant
Riksdagens råd för Riksrevisionen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-18
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Valprövningsnämnden
- Ledamot
- 2023-03-23 –
Valberedningen
- Suppleant
- 2022-09-26 –
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2022-10-27 –
- Suppleant
- 2019-04-01 – 2022-10-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot konstitutionsutskottet 18–. Suppleant justitieutskottet 18–19. Ledamot riksdagens råd för Riksrevisionen 22– och Valprövningsnämnden 23–. Suppleant, riksdagens råd för Riksrevisionen 18–22.
Föräldrar
Vaktmästaren Stefan Lindahl och vd-sekreteraren Lotta Lindahl, f. Larsson.
Utbildning
Teknikprogrammet, Täby, slutår 06.
Anställningar
Väktare/Skyddsvakt, 07–14. Kanslichef, Sverigedemokraterna Stockholms län 15–18.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Utredningen om Riksrevisionens ledningsstruktur 19 och 2020 års valutredning 20–21.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Vallentuna 10–. Regionfullmäktig, Stockholms län 18–22 och ersättare landstingsfullmäktige 14–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Kommunföreningsordförande, Sverigedemokraterna Vallentuna 10–20. Distriktsledamot, Sverigedemokraterna Stockholms län 12–18. Distriktsordförande, Sverigedemokraterna Stockholms län 18–. Suppleant, Sverigedemokraternas partistyrelse 19–21 och ledamot 21–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Utvärderingen av det förstärkta folkinitiativet
Skriftlig fråga 2020/21:2406 av Fredrik Lindahl (SD)
Fråga 2020/21:2406 Utvärderingen av det förstärkta folkinitiativet av Fredrik Lindahl SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP I december 2020 släppte Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, en rapport om det så kallade förstärkta folkinitiativet. Rapporten är en utvärdering av den reform på området som genomfördes- Inlämnad
- 2021-03-31
- Besvarare
- Statsrådet Lena Micko (S)
Tryggheten för bevakningspersonal
Skriftlig fråga 2020/21:1799 av Fredrik Lindahl (SD)
Fråga 2020/21:1799 Tryggheten för bevakningspersonal av Fredrik Lindahl SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Väktare är en yrkesroll för en person som är anställd av ett auktoriserat bevakningsföretag för att utföra bland annat bevakningsuppdrag, trygghetshöjande verksamhet samt förebyggande av- Inlämnad
- 2021-02-12
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Omförhandlingen av Sverigeförhandlingen
Skriftlig fråga 2020/21:1233 av Fredrik Lindahl (SD)
Fråga 2020/21:1233 Omförhandlingen av Sverigeförhandlingen av Fredrik Lindahl SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Sverigeförhandlingen förhandlade fram ett avtal mellan staten, Region Stockholm, Stockholms kommun, Huddinge kommun, Solna kommun, Täby kommun, Vallentuna kommun och Österåkers kommun om statlig- Inlämnad
- 2021-01-12
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)