Fredrik Lindahl (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 247
- Titel
- Väktare/Skyddsvakt.
- Född år
- 1987
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Konstitutionsutskottet
Ledamot
Valprövningsnämnden
Ledamot
Valberedningen
Suppleant
Riksdagens råd för Riksrevisionen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-18
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Valprövningsnämnden
- Ledamot
- 2023-03-23 –
Valberedningen
- Suppleant
- 2022-09-26 –
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2022-10-27 –
- Suppleant
- 2019-04-01 – 2022-10-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot konstitutionsutskottet 18–. Suppleant justitieutskottet 18–19. Ledamot riksdagens råd för Riksrevisionen 22– och Valprövningsnämnden 23–. Suppleant, riksdagens råd för Riksrevisionen 18–22.
Föräldrar
Vaktmästaren Stefan Lindahl och vd-sekreteraren Lotta Lindahl, f. Larsson.
Utbildning
Teknikprogrammet, Täby, slutår 06.
Anställningar
Väktare/Skyddsvakt, 07–14. Kanslichef, Sverigedemokraterna Stockholms län 15–18.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Utredningen om Riksrevisionens ledningsstruktur 19 och 2020 års valutredning 20–21.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Vallentuna 10–. Regionfullmäktig, Stockholms län 18–22 och ersättare landstingsfullmäktige 14–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Kommunföreningsordförande, Sverigedemokraterna Vallentuna 10–20. Distriktsledamot, Sverigedemokraterna Stockholms län 12–18. Distriktsordförande, Sverigedemokraterna Stockholms län 18–. Suppleant, Sverigedemokraternas partistyrelse 19–21 och ledamot 21–.