Sonja Fransson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Titel
- arbetsvägledare
- Född år
- 1949
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2006-07-31
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-07-31
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-07-31
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ledamot
- 2004-04-14 – 2006-07-31
- Suppleant
- 2002-12-19 – 2004-04-13
Valberedningen
- Suppleant
- 1994-10-02 – 1998-10-05