Bosse Ringholm (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- F.d. statsråd
- Född år
- 1942
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2010-10-04
- Ledig
- 2002-09-30 – 2006-10-06
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 1982-10-10 – 1982-12-31
- Ersättare
- 1976-05-02 – 1976-06-03
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2007-01-23
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Statsrådsberedningen
- Vice statsminister
- 2006-03-27 – 2006-10-06
- Statsråd
- 2004-11-01 – 2006-03-20
- Statsråd
- 2004-11-01 – 2006-10-06
Finansdepartementet
- Finansminister
- 1999-04-12 – 2004-10-31
Utrikesdepartementet
- Utrikesminister
- 2006-03-21 – 2006-03-26