Esabelle Dingizian (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms län
- Född år
- 1962
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Tredje vice talman
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2015-03-19
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2008-01-22 – 2008-05-16
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-02-21
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2011-11-07 – 2014-09-29
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Deputerad
- 2008-01-29 – 2008-05-07
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-09-27 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2014-11-01 – 2018-09-24
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2014-12-02 – 2018-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06- och 3:e vice talman 14-. Ledamot kulturutskottet 06-10 och sammansatta justitie- och socialutskottet 08. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 06-10 och 14-15, justitieutskottet 08, försvarsutskottet 10-12 och utbildningsutskottet 10-14 och näringsutskottet 11-14. Ledamot valberedningen 14- och styrelsen för stiftelsen riksbankens jubileumsfond 14-. Suppleant riksdagens valberedning 06-10 och 11-14 och Riksbanksfullmäktige 14-.
Föräldrar
Företagaren Krikor Dingizian och Alice Dingizian.
Utbildning
Gymnasieskola, beklädnadsteknisk linje, Malmö, slutår 81. Barnskötarutbildning (kommunal vuxenutbildning), Botkyrka, slutår 91. 2-årig vårdlinje (kommunal vuxenutbildning), Stockholm, slutår 91. Etnologi m.m., Södertörns högskola 00-02. Studier vid Lärarhögskolan i Stockholm.
Anställningar
Affärschefsaspirant, AB Lindex 82-86. Barnskötare, Botkyrka kommun 89-99.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Botkyrka 98-. Ledamot, kommunstyrelsen 02-06. Vice ordförande, barn- och ungdomsnämnden 05-06. Landstingsfullmäktig, Stockholms läns landsting 02-06. Ledamot, hälso- och sjukvårdsutskottet 02-06.
Bostadsort
Tullinge