Eric Westroth (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Jönköpings län, plats 121
- Titel
- Företagare.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Skatteutskottet
Ledamot
EU-nämnden
Suppleant
Riksbanksfullmäktige
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2022-10-11 – 2024-04-09
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2024-04-09 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot skatteutskottet 18–. Suppleant EU-nämnden 18– och Riksdagens överklagandenämnd 18–.
Föräldrar
Ingenjören Sven Westroth och kontoristen Solveig Westroth, f. Andersson.
Utbildning
Tekniskt gymnasium, Gislaved 87–90. Ingenjörshögskolan, Jönköping 90–92. Flygbasjägarskolan, F7 92–93. Ingenjörshögskolan, Jönköping 93–94.
Anställningar
Företagare, Westroth AB 96–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot SCB:s insynsråd 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig Gnosjö 14–. Ledamot kommunstyrelsen 15–18. Ledamot kommunstyrelsens ordförandeberedning 15–18. Ledamot Gnosjö kommuns näringslivsråd 15–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot Sverigedemokraterna Distrikt Jönköpings län 16–, 2 vice ordförande 18–19, vice ordförande 23–. Ledamot Sverigedemokraterna Finnveden 15–19, vice ordförande 18–19, 23–, suppleant 19-23. Ledamot Kyrkomötet 17–22. Suppleant stiftsfullmäktige, Växjö 17–18. Kyrkofullmäktig Bredaryds pastorat 17–. Styrelseledamot Westroth AB 96–. Vice ordförande Kulltorps skytteförening 19–. Ledamot Stiftelsen Gnosjö hemvärnsgård 22–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Beskattning av husbilar
Skriftlig fråga 2019/20:418 av Eric Westroth (SD)
Fråga 2019/20:418 Beskattning av husbilar av Eric Westroth SD till Finansminister Magdalena Andersson S Att skatten för husbilar nu ska räknas enligt WLTP kommer tillsammans med regeringens bonusmalus-system att medföra en orimligt hög beskattningsnivå för många nyregistrerade husbilar. Husbilen är för sin ägare ett fritidsredskap- Inlämnad
- 2019-11-14
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)