Elisabeth Svantesson (M)
Finansminister
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Örebro län, plats 234
- Titel
- Ekon.lic.
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Finansdepartementet
Finansminister
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2022-10-18
- Ledig
- 2013-09-17 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2013-09-16
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-12-16 – 2017-10-10
- Ledamot
- 2014-12-15 – 2014-12-16
- Ordförande
- 2012-06-19 – 2013-09-17
- Ledamot
- 2012-06-19 – 2012-06-19
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Ordförande
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Vice ordförande
- 2019-02-28 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-28
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Vice ordförande
- 2017-10-12 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-10-10 – 2017-10-11
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-06-12
- Suppleant
- 2009-10-22 – 2010-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2014-12-15
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-02-14 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-06-12
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2020-02-12 – 2020-10-31
- Ledamot
- 2014-11-01 – 2018-10-31
- Vice ordförande
- 2012-11-01 – 2013-09-17
- Ledamot
- 2012-11-01 – 2012-11-01
- Personlig suppleant
- 2010-10-26 – 2012-10-31
Riksrevisionens styrelse
- Ledamot
- 2009-11-02 – 2010-12-31
Riksrevisionens parlamentariska råd
- Ledamot
- 2011-01-01 – 2012-08-22
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-15
- Ledamot
- 2013-01-22 – 2022-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2021-02-04 – 2022-10-02
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Arbetsmarknadsdepartementet
- Arbetsmarknadsminister
- 2013-09-17 – 2014-10-03
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-18 – 2026-09-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 06–10, ordförande 12–13, vice ordförande 14–17. Ledamot finansutskottet 10–12, vice ordförande 17–18 och 19–22 samt ordförande 18–19 och 22. Ledamot EU-nämnden 10–12 och vice ordförande socialförsäkringsutskottet 14. Suppleant näringsutskottet 06–10, finansutskottet 09–10 och EU-nämnden 19–22. Ledamot krigsdelegationen 13–22. Suppleant Utrikesnämnden 18–22. Ledamot Riksrevisionens styrelse 09–10 och Riksrevisionens parlamentariska råd 11–12. Suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 10–12, vice ordförande 12–13, ledamot 12 och 14–18. Statsråd (arbetsmarknadsminister), Arbetsmarknadsdepartementet 130917–141003. Finansminister, Finansdepartementet 221018–.
Föräldrar
Pastorn Alvar Lundin och läraren Karin Lundin.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Östersund, slutår 86. Ekonomlinjen, Högskolan i Örebro, slutår 91. Fil.mag., nationalekonomi, Uppsala universitet 01. Ekonomie licentiat, nationalekonomi, Örebro universitet 06.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, ersättare, Uppsala 98–00. Kommunfullmäktig, Örebro 02–06. Ledamot, kommunstyrelsen 02–06.