Daniel Riazat (V)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Stockholms län, plats 113
- Född år
- 1991
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utbildningsutskottet
Ledamot
Näringsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Ledamotsrådet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-03-23 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-16 –
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-11
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2022-10-12 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot utbildningsutskottet 14–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–18, trafikutskottet 18, EU-nämnden 18– och näringsutskottet 22–. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 18–22 och ledamotsrådet 22–.
Utbildning
Gymnasieskola, Falun, slutår 10. Studier på samhällsvetarprogrammet, Högskolan Dalarna.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig , Falun 10–14, 14 och 18. Ordförande, skolnämnden, Falun 11–13.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Dalarna Mot Rasism 10–15 och ledamot 15–. Ledamot, Svenska stödkommittén för mänskliga rättigheter i Turkiet 15–.