Daniel Andersson (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Örebro län
- Titel
- Företagare.
- Född år
- 1986
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-09-03 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2022-09-26 – 2022-10-18
- Statsrådsersättare
- 2019-01-21 – 2021-09-02
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2019-02-15 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2019-03-13 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 19– (statsrådsersättare 190121–210902 och 220926– 221018). Ledamot konstitutionsutskottet 19–22 och EU-nämnden 22–. Suppleant näringsutskottet 19– och EU-nämnden 19–.
Utbildning
Allmän linje, Fellingsbro folkhögskola.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Lindesberg 14–. Ledamot, kommunstyrelsen 14–18. Ledamot, socialnämnden 14–18. Ersättare, tillväxtutskottet 14–18. Ersättare, utskottet för stöd och strategi 14-18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Frövi socialdemokratiska förening 13–15. Vice ordförande, Lindesbergs arbetarekommun 15–16. Ordförande, Lindesbergs arbetarekommun 16–. Ersättare, Kooperativa hyresgästföreningen Tallen 15–19.