Dag Larsson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Gymnasielärare.
- Född år
- 1960
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-06-07
Socialutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-06-07
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-06-07
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-07
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-07
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-07
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-07
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-07
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-07
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-07
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-07
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-07
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-07
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-11-25 – 2022-06-07
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2020-09-29 – 2022-06-07
- Ledamot
- 2020-01-28 – 2020-09-28
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2019-03-01 – 2022-06-07
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18-. Ledamot socialutskottet 18-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 18- och EU-nämnden 18-. Suppleant OSSE-delegationen 19-.
Föräldrar
Ingenjören Bengt Andersson och betendevetaren Annmarie Larsson.
Utbildning
Lärarhögskolan, Stockholm, slutår 93.
Anställningar
Lärare, Långholmens folkhögskola, Stockholm 93. Biträdande finansborgarråd, Stockholm 94-97. Kommunsekreterare, Stockholms arbetarekommun 97-02 Landstingsråd, Stockholms län 02-18
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, storstadskommittén 97-98. Ledamot, Tandvårds- och läkemedelsförmånsnämnden 15-18 och Nämnden för högspecialiserad vård 18-.
Kommunala uppdrag
Ordförande, SKL:s sjukvårdsdelegation 15-18. Olika kommunala uppdrag i Stockholms kommun och Stockholms läns landsting.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Barnmorskor och läkare på ungdomsmottagningar
Skriftlig fråga 2018/19:558 av Dag Larsson (S)
Fråga 2018/19:558 Barnmorskor och läkare på ungdomsmottagningar av Dag Larsson S till Socialminister Lena Hallengren S Sedan som längst 50 år tillbaka har många ungdomsmottagningar drivits i kommunal regi i Stockholms län. De anställda har både medicinsk och psykosocial kompetens samt kompetens inom sex och reproduktiv- Inlämnad
- 2019-04-17
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)