Christin Hagberg (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns västra
- Titel
- Förbundssekreterare
- Född år
- 1958
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2010-10-04
- Ordinarie
- 1995-10-09 – 1998-10-05
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2012-11-14 – 2012-12-19
- Ersättare
- 2012-02-14 – 2012-03-31
- Ersättare
- 2011-04-06 – 2011-05-02
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-10-08
Socialutskottet
- Extra suppleant
- 2012-11-14 – 2012-12-19
- Extra suppleant
- 2012-02-15 – 2012-03-31
- Extra suppleant
- 2011-04-07 – 2011-05-02
- Ledamot
- 1996-09-24 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1996-09-16
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1998-10-04
Civilutskottet
- Extra suppleant
- 2012-11-14 – 2012-12-19
- Extra suppleant
- 2012-02-15 – 2012-03-31
- Extra suppleant
- 2011-04-07 – 2011-05-02
Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2003-02-18 – 2003-05-21
Lagutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02