Christer Winbäck (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra
- Titel
- it-chef
- Född år
- 1953
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2014-09-29
Folkpartiet liberalerna
- Kvittningsperson
- 2010-10-14 – 2014-09-29
- Kvittningsperson
- 2006-10-09 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2007-10-04 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-10-03
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-09-14
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2004-09-30 – 2006-10-02
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2007-10-04 – 2010-10-04
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
EU-nämnden
- Ledamot
- 2007-10-16 – 2010-10-12
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-10-04