Christer Nylander (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra
- Titel
- Fil.kand.
- Född år
- 1968
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2000-11-21 – 2000-12-20
Liberalerna
- Gruppledare
- 2016-06-07 – 2019-06-28
Kulturutskottet
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2013-01-15
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Vice ordförande
- 2009-09-29 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2009-09-03 – 2009-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-22 – 2014-11-04
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2009-09-03 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2009-09-03
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-10-03
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2016-09-27
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2007-10-04 – 2008-11-13
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-10-03
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2000-11-21 – 2000-12-20
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2000-11-21 – 2000-12-20
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-10-03
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2004-09-14
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Lagutskottet
- Suppleant
- 2000-11-21 – 2000-12-20
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2017-10-20
Riksrevisionens parlamentariska råd
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2018-10-09
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2016-06-09 – 2019-09-05
Valberedningen
- Ledamot
- 2018-09-24 – 2019-09-26
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2018-10-10 – 2018-12-12
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-02-28
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 00 (ersättare 001121-001220) och 02-. Ledamot finansutskottet 06-07, utbildningsutskottet 07-09 och vice ordförande 14-18. Ledamot kulturutskottet 09-10 och 14-18, vice ordförande 09-13 och ordförande 18-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 13-14. Suppleant justitieutskottet 00, lagutskottet 00, utrikesutskottet 00, skatteutskottet 02-04 och 06-07, utbildningsutskottet 04-07, 09-10 och 13-14 och finansutskottet 07-08 och 14-16 och EU-nämnden 14-18. Ledamot Riksrevisionens parlamentariska råd 14- och krigsdelegationen 16-. Suppleant riksbanksfullmäktige 10-14. Gruppledare Liberalerna 16-19.
Föräldrar
Sven Persson och Britt Persson.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, slutår 87. Statsvetenskap och nationalekonomi 87-91 och litteraturvetenskap 01-02.
Anställningar
Egenföretagare 91-94. Regionchef 94. Politisk sekreterare, Malmö kommun 95-98 och Region Skåne 99-02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Malmö 03-04.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kristianstad 98-02. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden 98-02.