Christer Engelhardt (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Gotlands län
- Titel
- Diakon/Stiftsdirektor.
- Född år
- 1969
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2015-01-31
Socialutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-01-31
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2007-01-17 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-01-31
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2015-01-31
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Deputerad
- 2008-01-29 – 2008-05-07
- Suppleant
- 2006-02-09 – 2006-04-26
Systembolaget AB
- Revisorssuppleant
- 2014-03-26 – 2015-03-25
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-15. Ledamot socialutskottet 02-14 och näringsutskottet 14-15. Suppleant justitieutskottet 02-06 och 07-10, sammansatta justitie- och socialutskottet 06 och 08, utbildningsutskottet 06-10 och försvarsutskottet 14-15.
Föräldrar
Jörgen Karlsson och Sonia Hagström.
Utbildning
Gymnasieskola, social linje 85-87. Fritidsledarlinje och församlingsassistentutbildning, Sigtuna folkhögskola. Svenska kyrkans ledarinstitut 91-93. Diakonutbildning, Diakonistiftelsen Samariterhemmet i Uppsala 94. Diakonvigd, Visby domkyrka 94.
Anställningar
Volontär, Svenska kyrkan 87-88. Fritidsledare 90-91. Diakon, Visby domkyrkoförsamling 94-09. Stiftsdirektor, Visby stift 15-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Kriminalvårdskommittén 02-05. Ledamot, Kriminalvårdsstyrelsen 03-07, Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén 03-05 och Integritetsskyddskommittén 05-08. Styrelseledamot, Statens institutionsstyrelse (SiS) 07-08. Ledamot, Statens institutionsstyrelses insynsråd 08-15. Revisorssuppleant Systembolaget AB 14-15.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Gotland 94-15. Ledamot, kommunstyrelsen 95-02. Ledamot, Visby vårdnämnd 95-01, vice ordförande 95-98. Ledamot, social- och omsorgsnämnden, 2:e vice ordförande 02. Kyrkofullmäktig, Visby domkyrkoförsamling 94-05 och 09-15, ordförande 13-15. Stiftsfullmäktig, Visby stift 97-15. Ledamot, stiftsstyrelsen 98-09. Ombud, kyrkomötet 02-06. Ledamot och ordförande, kyrkorådet Visby domkyrkoförsamling 10-11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU Gotland 87-96, ordförande 90-93 och 94-96. Styrelseledamot, Socialdemokratiska ungdomsrörelsens arbetsgivarorganisation 90-97, ordförande 94-97. Styrelseledamot, Visby Socialdemokratiska förening, ordförande 96-03. Kongressombud 97-01. Styrelseledamot, Socialdemokraterna, Gotland 98-03. Styrelseledamot, Svenska Kommunalarbetareförbundet, sektion 1 89-91. Styrelseledamot, Gotlands distrikt av Svenska Kyrkans Unga 97-03, ledamot, förbundsstyrelsen 99-01. Styrelseledamot, Ersta diakoni 08-11. Distriktsordförande, Socialdemokraterna Gotland 10-15. Ledamot, arvodeskommittén Socialdemokraterna 13-. Revisor, Ersta diakoni 14-.