Charlotte Nordström (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra, plats 132
- Titel
- Civilekonom.
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Justitieutskottet
Ledamot
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-09-26 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2006-11-15
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2006-11-15
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2022-10-27 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-27
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-11-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06 och 22–. Ledamot socialförsäkringsutskottet 06 och justitieutskottet 22–. Suppleant konstitutionsutskottet 06 och 22–.
Föräldrar
Länsjaktvårdskonsulent Curt Nordström och biblioteksassistent Astrid Svahn.
Utbildning
Naturvetenskaplig linje, Katedralskolans gymnasium, Skara 82. Civilekonomexamen, inriktning marknadsföring, organisation och ledarskap, Handelshögskolan, Göteborg 88.
Anställningar
Egna företag PM Konsult 89–96. CJ Motell AB/VIP Skara Motell 90–91. Kunskap och Känsla HB 02–15. Nordströms i Skara AB 16–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Suppleant, Polismyndigheten Västra Götaland 99–02, vice ordförande 03–06 och ordförande 07–14. Ledamot, Polismyndighetens insynsråd 19–22 och Regionpolisråd Väst 15–22. Ledamot, Första AP-fonden 19–23. Ledamot, Åklagarmyndighetens insynsråd 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Skara 82–. Andre vice ordförande, kommunstyrelsen 98–06 och ordförande 06–13. Ordförande, Skaraborgs turism- och besöksnäringsutskott, Skaraborgs kommunalförbund 09–14. Ordförande, Regionhälsan Västra Götaland 19–22. Ersättare, regionstyrelsen Västra Götaland 18–22. Regionfullmäktig 18–22. Ordförande i beredningen för folkhälsa och social hållbarhet 19–22. Ledamot, Turistrådet Västsverige AB 20–22. SEDEC-utskottet, regionkommittén 20–22. Beredningen för EU-frågor, SKR 20–22.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Moderaternas kommunala samrådsgrupp 07–14. Förbundsordförande Moderaterna Skaraborg. Distriktsordförande, MUF Skaraborg. Ledamot, Moderata Ungdomsförbundet och Moderat Skolungdom.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Polisutbildning till Skaraborg
Motion 2006/07:Ju358 av Cecilia Widegren m.fl. (m, c, fp, kd)
Motion till riksdagen 2006/07:Ju358 av Cecilia Widegren m.fl. m, c, fp, kd Polisutbildning till Skaraborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att nästa etablering av polisutbildning bör förläggas till Skövde. Motivering Behovet av fler poliser är- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skaraborg som valkretsnamn igen
Motion 2006/07:K333 av Cecilia Widegren m.fl. (m, c, fp, kd)
Motion till riksdagen 2006/07:K333 av Cecilia Widegren m.fl. m, c, fp, kd Skaraborg som valkretsnamn igen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att omgående återinföra namnet Skaraborg på valkretsen Västra Götalands läns östra. Motivering Vi äro musikanter- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:KU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag