Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns södra
- Titel
- Informatör.
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2008-09-30 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-12-18
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2008-10-03 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-12-18 – 2017-12-19
- Suppleant
- 2008-10-01 – 2010-10-04
Civilutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2017-12-19 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2017-04-27 – 2017-12-20
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2015-06-23 – 2016-06-13
- Suppleant
- 2013-11-14 – 2014-10-07
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
- Vice ordförande
- 2018-12-04 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2018-12-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-02-09 – 2018-10-09
- Ledamot
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Ledamot
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 08-. Ledamot näringsutskottet 10-15, skatteutskottet 15-17 och civilutskottet 18-. Suppleant skatteutskottet 08-10, näringsutskottet 08-10, EU-nämnden 13-18, miljö- och jordbruksutskottet 14-18, civilutskottet 17-18, finansutskottet 18- och justitieutskottet 18-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 10-14 och 19-, suppleant 16-18. Vice ordförande riksdagens delegation till den parlamentariska Östersjökonferensen 18-.
Föräldrar
Ingenjören Arne Tenfjord och kontoristen Unni Tenfjord, f. Skarbö.
Utbildning
Gymnasieskola, Haram Vidaregåande, slutår 90. Journalisthögskolan i Oslo, slutår 96.
Anställningar
Informatör, Invandrarbyrån i Borås 96-00. Informationsansvarig, Gatukontoret i Borås 00-07. Politisk sekreterare i Västra Götalandsregionen 07-08.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Oljekrisnämnden.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Borås kommun 02-08. Suppleant, kommunstyrelsen 01-08. Ordförande, Kommundelsnämnd Centrum 06-08, ledamot 02-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Föreningen Norden, Borås 98-02. Länsansvarig, Moderatkvinnorna, Södra Älvsborg 00-06. Ordförande, Borås partiförening 09-11. Ambassadör för insamlingsaktionen Världens Barn 10-11.
Bostadsort
Borås
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem
Betänkande 2012/13:NU6
Regeringen har lämnat förslag till mål för forskning och innovation på energiområdet. Det innebär att forskningsinsatserna på energiområdet ska inriktas så att de kan bidra till att uppnå de uppställda energi- och klimatmålen, de energirelaterade miljöpolitiska målen och syftet med den långsiktiga energi- och klimatpolitiken.
Näringsutskottet anser att det är viktigt att energiforskningens mål knyts an till de mål för klimat- och energipolitiken som enligt riksdagsbeslut ska uppnås till 2020 och till regeringens långsiktiga prioriteringar och visioner för 2030 och 2050. Dessa visar vad som krävs för att Sverige ska kunna öka den ekologiska hållbarheten och försörjningstryggheten samtidigt som energipriserna hålls nere till nytta för företagens konkurrenskraft och hushållens energikostnader. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
- Behandlade dokument
- 6
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 12, 61 minuter
- Justering
- 2013-02-12
- Debatt
- 2013-02-20
- Beslut
- 2013-02-20
Trafiksäkerhet
Motion 2012/13:T342 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Motion till riksdagen 2012/13:T342 av Cecilie Tenfjord-Toftby M Trafiksäkerhet M1680 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta trafiksäkerhet. Motivering Trafiksäkerhet är en av de viktigaste delarna av en fungerande och pålitlig infrastruktur.- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationell strategi för sjuksköterskors utbildningsvillkor
Motion 2012/13:So406 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Motion till riksdagen 2012/13:So406 av Cecilie Tenfjord-Toftby M Nationell strategi för sjuksköterskors utbildningsvillkor M1197 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta fram en nationell strategi för sjuksköterskors- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av energiskatter
Motion 2012/13:Sk238 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Motion till riksdagen 2012/13:Sk238 av Cecilie Tenfjord-Toftby M Översyn av energiskatter M1485 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en genomlysning av den nuvarande lagen om skatt på energi. Motivering Alla skatter är i behov av- Inlämnad
- 2012-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SkU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Västsvensk polishögskola
Motion 2012/13:Ju319 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Cecilia Magnusson (M)
Motion till riksdagen 2012/13:Ju319 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Cecilia Magnusson M Västsvensk polishögskola M1181 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att placera en framtida polishögskola i Borås. Motivering God lokal- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag