Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns södra
- Titel
- Informatör.
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2008-09-30 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-12-18
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2008-10-03 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-12-18 – 2017-12-19
- Suppleant
- 2008-10-01 – 2010-10-04
Civilutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2017-12-19 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2017-04-27 – 2017-12-20
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2015-06-23 – 2016-06-13
- Suppleant
- 2013-11-14 – 2014-10-07
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
- Vice ordförande
- 2018-12-04 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2018-12-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-02-09 – 2018-10-09
- Ledamot
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Ledamot
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 08-. Ledamot näringsutskottet 10-15, skatteutskottet 15-17 och civilutskottet 18-. Suppleant skatteutskottet 08-10, näringsutskottet 08-10, EU-nämnden 13-18, miljö- och jordbruksutskottet 14-18, civilutskottet 17-18, finansutskottet 18- och justitieutskottet 18-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 10-14 och 19-, suppleant 16-18. Vice ordförande riksdagens delegation till den parlamentariska Östersjökonferensen 18-.
Föräldrar
Ingenjören Arne Tenfjord och kontoristen Unni Tenfjord, f. Skarbö.
Utbildning
Gymnasieskola, Haram Vidaregåande, slutår 90. Journalisthögskolan i Oslo, slutår 96.
Anställningar
Informatör, Invandrarbyrån i Borås 96-00. Informationsansvarig, Gatukontoret i Borås 00-07. Politisk sekreterare i Västra Götalandsregionen 07-08.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Oljekrisnämnden.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Borås kommun 02-08. Suppleant, kommunstyrelsen 01-08. Ordförande, Kommundelsnämnd Centrum 06-08, ledamot 02-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Föreningen Norden, Borås 98-02. Länsansvarig, Moderatkvinnorna, Södra Älvsborg 00-06. Ordförande, Borås partiförening 09-11. Ambassadör för insamlingsaktionen Världens Barn 10-11.
Bostadsort
Borås