Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Hotellchef
- Född år
- 1965
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2014-12-16
- Ledig
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1997-09-22 – 2008-02-29
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1996-03-01 – 1996-03-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2003-01-01 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2001-10-19 – 2002-09-29
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2001-10-19
Arbetsmarknadsutskottet
- Ordförande
- 2006-10-10 – 2008-02-14
Näringsutskottet
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2014-12-16
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2001-10-19 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2001-10-19
- Suppleant
- 1997-09-22 – 1998-10-04
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2002-12-31
Finansutskottet
- Suppleant
- 1996-03-06 – 1996-03-31
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1996-03-06 – 1996-03-31
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 1997-09-22 – 1998-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2002-12-31
Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2003-02-18 – 2003-05-21
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2014-12-16
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2008-02-29
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
Valberedningen
- Suppleant
- 2003-01-01 – 2006-10-02
Riksdagsstyrelsen
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2008-02-29
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2008-03-03
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2012-04-18 – 2014-10-03
- Infrastruktur- och försvarsminister
- 2012-03-30 – 2012-04-17
- Statsråd
- 2010-10-06 – 2012-03-29
Försvarsdepartementet
- Infrastruktur- och försvarsminister
- 2012-03-30 – 2012-04-17
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 96 (ersättare 960301-960331) 97-08 och 14. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 98-01 och ordförande 03-06. Ledamot utbildningsutskottet 01-02, trafikutskottet 02, ordförande sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet 03, ordförande arbetsmarknadsutskottet 06-08 och vice ordförande näringsutskottet 14. Suppleant konstitutionsutskottet 96, finansutskottet 96, socialförsäkringsutskottet 97-98, utbildningsutskottet 97-01, miljö- och jordbruksutskottet 01-02 och socialutskottet 02. Ledamot krigsdelegationen 02-08 och 14. Ledamot riksdagsgruppens förtroenderåd 02-08, 2:e vice ordförande 06-08, vice gruppledare Moderaternas riksdagsgrupp 06-08. Suppleant riksdagens valberedning 03-06, Riksbanksfullmäktige 06-08 och riksdagsstyrelsen 06-08. Statsråd (infrastrukturminister), Näringsdepartementet 101006-141003, tf. försvarsminister, Försvarsdepartementet 120330-120417.
Föräldrar
Gymnastikdirektören, senare generalsekreteraren Åke Elmsäter och arbetsledaren Jane Staffansson.
Utbildning
Högre ekonomisk marknadsföring, RMI-Berghs 87-89.
Anställningar
Ombudsman, MUF, Stockholms län 84-86. Marknadskonsult, Södertälje Kuriren 86-87. Försäljningschef/hotellchef, Södertälje stadshotell 87-94. Oppositionsråd, Södertälje kommun 95-97.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Stiftelsen Institutet för framtidsstudier 99-03 och Stiftelsen Institutet för vatten och luftvårdsforskning 99-02. Ledamot, Jämställdhetsrådet 01-06. Ledamot, Miljöbalkskommittén 00-01 och Stockholmsberedningen 01-06. Ersättare, Riksbanksfullmäktige 06-08. Regeringens förhandlingsman för den fjärde banan på Arlanda 03-04.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Södertälje 82-87 och 91-06. Ledamot, kommunstyrelsen 95-98, 2:e vice ordförande 95-98. Ledamot, skolstyrelsen 82-87, bildningsnämnden 92-94 och arvodesnämnden 95-98. Ombud, kommunalförbundet för Stockholms stads och läns regionala frågor 95-98. Ersättare, hälso- och sjukvårdsnämnden, Stockholms läns landsting 92-94 och folkhälsokommittén 95-97. Finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting 08-10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderaterna i Södertälje och Turinge-Enhörna, ordförande 79-81. Styrelseledamot, Moderaterna i Stockholms län 95, 2:e vice ordförande 97-04, ordförande 08-15. Ledamot, Moderaternas partistyrelse 01-05. Ordförande, Moderatkvinnorna 01-05. Styrelseledamot, Träffpunkt Tälje 95-97 och Tom Tits Experiment 97-04.
Litteratur
Industrins betydelse för ungdomar och Sverige.