Cassandra Sundin (SD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Jämtlands län
- Titel
- Statsvetarstuderande.
- Född år
- 1991
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-30 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-01-26 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-02-24 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-03-23 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-09-28 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2016-04-08 – 2017-09-28
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-04-08
Riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Suppleant kulturutskottet 14-, näringsutskottet 17-18, utbildningsutskottet 18, civilutskottet 18-, socialutskottet 18-, arbetsmarknadsutskottet 18- och skatteutskottet 18-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 16-17 och riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen 18-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 14-16 och 17-.
Föräldrar
Fastighetsskötaren Hans Engström och distriktssköterskan Annelie Sundin.
Utbildning
Naturvetenskapsprogrammet, Skvaderns gymnasieskola, Sundsvall, slutår 10. Kurser inom statsvetenskap, sociologi, religionsvetenskap, urfolksstudier, biomedicin och genusvetenskap vid Mittuniversitetet, Umeå universitet, Högskolan i Gävle och Uppsala universitet.
Anställningar
Personlig assistent, Sundsvall 13. Servitris, Lidens Wärdshus 12-13. Timanställd musiker, Svenska kyrkan 08-14.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Immateriellt kulturarv och biologisk mångfald i fäbodmiljöer
Interpellation 2021/22:135 av Cassandra Sundin (SD)
Interpellation 2021/22:135 Immateriellt kulturarv och biologisk mångfald i fäbodmiljöer av Cassandra Sundin SD till Kulturminister Jeanette Gustafsdotter S Den biologiska mångfalden i fäbodmiljöer är avhängig traditionellt bruk av jord och mark. Fäbodbruk finns skriftligt dokumenterat sedan 1500-talet i Sverige. Dock- Inlämnad
- 2021-12-01
- Besvarare
- Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)
Medborgarnas förtroende för folkbildningen
Interpellation 2020/21:704 av Cassandra Sundin (SD)
Interpellation 2020/21:704 Medborgarnas förtroende för folkbildningen av Cassandra Sundin SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Frågan om felaktiga utbetalningar inom folkbildningsväsendet har varit aktuell under en lång tid. I takt med att ansvariga meddelat att problemen tas på allvar fortsätter nya uppgifter att- Inlämnad
- 2021-05-04
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Förtroendet för folkbildningen
Interpellation 2020/21:524 av Cassandra Sundin (SD)
Interpellation 2020/21:524 Förtroendet för folkbildningen av Cassandra Sundin SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Frågan om felaktiga utbetalningar inom folkbildningsväsendet har varit aktuell under en lång tid. I takt med att ansvariga meddelat att problemen tas på allvar fortsätter nya uppgifter att nå ytan som- Inlämnad
- 2021-03-02
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Kunskapskravet vad gäller allemansrätten
Interpellation 2019/20:332 av Cassandra Sundin (SD)
Interpellation 2019/20:332 Kunskapskravet vad gäller allemansrätten av Cassandra Sundin SD till Utbildningsminister Anna Ekström S I Skolverkets senaste ändringsförslag till kurs- och ämnesplaner har man valt att ta bort de kunskapskrav som gäller allemansrätt och orientering. Dessa ämnen finns visserligen kvar under- Inlämnad
- 2020-02-12
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Ökat samarbete i den nordiska sjukvården
Interpellation 2019/20:184 av Cassandra Sundin (SD)
Interpellation 2019/20:184 Ökat samarbete i den nordiska sjukvården av Cassandra Sundin SD till Socialminister Lena Hallengren S I november 2018 antog Nordiska rådet en rekommendation till Nordiska ministerrådet gällande samarbete mellan de nordiska sjukvårdssystemen. Rekommendationen innebär att Nordiska ministerrådet- Inlämnad
- 2019-11-28
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Grön rehabilitering
Interpellation 2016/17:572 av Cassandra Sundin (SD)
Interpellation 2016/17:572 Grön rehabilitering av Cassandra Sundin SD till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Ett av våra stora folkhälsoproblem är i dag det ökade stillasittandet och då särskilt bland barn och unga. Friluftslivet spelar en stor roll när det gäller folkhälsa, fritidsaktiviteter och inte minst- Inlämnad
- 2017-06-08
- Besvarare
- Miljöminister Karolina Skog (MP)