Cassandra Sundin (SD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Jämtlands län
- Titel
- Statsvetarstuderande.
- Född år
- 1991
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-30 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-01-26 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-02-24 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-03-23 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-09-28 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2016-04-08 – 2017-09-28
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-04-08
Riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Suppleant kulturutskottet 14-, näringsutskottet 17-18, utbildningsutskottet 18, civilutskottet 18-, socialutskottet 18-, arbetsmarknadsutskottet 18- och skatteutskottet 18-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 16-17 och riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen 18-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 14-16 och 17-.
Föräldrar
Fastighetsskötaren Hans Engström och distriktssköterskan Annelie Sundin.
Utbildning
Naturvetenskapsprogrammet, Skvaderns gymnasieskola, Sundsvall, slutår 10. Kurser inom statsvetenskap, sociologi, religionsvetenskap, urfolksstudier, biomedicin och genusvetenskap vid Mittuniversitetet, Umeå universitet, Högskolan i Gävle och Uppsala universitet.
Anställningar
Personlig assistent, Sundsvall 13. Servitris, Lidens Wärdshus 12-13. Timanställd musiker, Svenska kyrkan 08-14.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Nordens Folkhögskola
Skriftlig fråga 2017/18:182 av Cassandra Sundin (SD)
Fråga 2017/18:182 Nordens Folkhögskola av Cassandra Sundin SD till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Svenska Föreningen Norden är huvudman för Nordens folkhögskola på Biskops-Arnö. Efter en proposition 1956 fick föreningen använda Biskops-Arnö för att bedriva nordiskt bildningsarbete, och 1958 startade- Inlämnad
- 2017-10-26
- Besvarare
- Statsrådet Anna Ekström (S)