Cassandra Sundin (SD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Jämtlands län
- Titel
- Statsvetarstuderande.
- Född år
- 1991
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-30 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-01-26 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-02-24 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-03-23 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-09-28 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2016-04-08 – 2017-09-28
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-04-08
Riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Suppleant kulturutskottet 14-, näringsutskottet 17-18, utbildningsutskottet 18, civilutskottet 18-, socialutskottet 18-, arbetsmarknadsutskottet 18- och skatteutskottet 18-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 16-17 och riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen 18-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 14-16 och 17-.
Föräldrar
Fastighetsskötaren Hans Engström och distriktssköterskan Annelie Sundin.
Utbildning
Naturvetenskapsprogrammet, Skvaderns gymnasieskola, Sundsvall, slutår 10. Kurser inom statsvetenskap, sociologi, religionsvetenskap, urfolksstudier, biomedicin och genusvetenskap vid Mittuniversitetet, Umeå universitet, Högskolan i Gävle och Uppsala universitet.
Anställningar
Personlig assistent, Sundsvall 13. Servitris, Lidens Wärdshus 12-13. Timanställd musiker, Svenska kyrkan 08-14.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Mediefrågor
Motion 2015/16:2547 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:2547 av Aron Emilsson m.fl. SD Mediefrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förtydligade och kompletterande utredningsdirektiv inför utredningen om den framtida finansieringen av public service och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:KrU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Spelmarknadsfrågor
Motion 2015/16:2546 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:2546 av Aron Emilsson m.fl. SD Spelmarknadsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även se över ett förstärkande av spelmonopolet som alternativ till licenssystem och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska spelmarknaden- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KrU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Samiska språk- och utbildningsfrågor
Motion 2015/16:2545 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:2545 av Aron Emilsson m.fl. SD Samiska språk- och utbildningsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utveckla forskningscentret Vaartoe/Cesam, och i förlängningen inrätta ett fristående nationellt samiskt forskningscentrum- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2015/16:KrU7 2015/16:UbU15 2015/16:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Bygg Sverige! En Sverigedemokratisk budget - 2016
Motion 2015/16:761 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:761 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Bygg Sverige En Sverigedemokratisk budget 2016 1. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2015/16:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag