Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns västra, plats 187
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Sverigedemokraterna
Kvittningsperson
Socialutskottet
Ledamot
Valberedningen
Ledamot
Ledamotsrådet
Ledamot
Riksdagsstyrelsen
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Sverigedemokraterna
- Kvittningsperson
- 2022-10-04 –
- Kvittningsperson
- 2021-09-27 – 2022-02-13
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2013-02-21
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-04-24 – 2016-10-28
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-04-24
- Ledamot
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-04-24 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2015-04-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2013-02-21
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2015-11-03 – 2016-06-13
Valberedningen
- Ledamot
- 2012-06-12 –
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2022-10-12 –
- Ledamot
- 2012-06-14 – 2022-10-10
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2023-04-27 –
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2023-04-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot civilutskottet 10–13, utbildningsutskottet 13–15 och socialutskottet 15–. Suppleant socialutskottet 10–13 och 14–15, civilutskottet 13–14, utbildningsutskottet 15–16 och EU-nämnden 15–22. Ledamot valberedningen 12– och ledamotsrådet 12–. Ledamot riksdagsstyrelsen 22–23 och ersättare 23–. Kvittningsperson Sverigedemokraterna 21–.
Bostadsort
Landskrona
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
LSS-utredningen
Interpellation 2015/16:548 av Carina Herrstedt (SD)
Interpellation 2015/16:548 LSS-utredningen av Carina Herrstedt SD till Statsrådet Åsa Regnér S Regeringen har aviserat att den ska tillsätta en utredning om LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och Åsa Regnér har uttalat sig i medierna om att kostnaderna för LSS ska ses över. Vi sverigedemokrater- Inlämnad
- 2016-04-13
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Regnér (S)