Carina Ohlsson (S)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra
- Titel
- Adjunkt.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2022-09-26
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2022-09-26 – 2024-07-16
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2007-09-18 – 2010-10-04
- Ordförande
- 2007-03-22 – 2007-09-17
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-03-21
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-04-26 – 2014-09-29
- Ordförande
- 2011-03-03 – 2011-04-25
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-03-02
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2010-11-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2019-12-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-04-03 – 2019-12-06
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-05-21
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2013-05-22
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-12
Europarådets svenska delegation
- Vice ordförande
- 2018-11-07 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-11-01 – 2018-11-07
- Ledamot
- 2010-11-01 – 2018-10-31
- Ledamot
- 2006-11-01 – 2010-10-31
- Ordförande
- 2005-01-24 – 2006-10-31
- Ledamot
- 2003-01-01 – 2005-01-24
Valberedningen
- Ledamot
- 2002-09-30 – 2022-09-26
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-16
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 02-10 och ordförande 07. Ledamot sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet 03, EU-nämnden 06-13, civilutskottet 10-14 och ordförande civilutskottet 11. Ledamot socialförsäkringsutskottet 14-. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 98-02 och 10-14, justitieutskottet 02-06 och 14-18, trafikutskottet 10 och utrikesutskottet 19-. Ledamot riksdagens valberedning 02- och Europarådets svenska delegation 03-05 och 06-, ordförande 05-06 och vice ordförande 18-. Suppleant OSSE-delegationen 02-06 och riksdagens överklagandenämnd 10-14.
Föräldrar
Arbetsledaren Runo Ohlsson och lokalvårdaren Gunnel Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, slutår 76. Fil.kand. i kemi, biologi, fysik och geovetenskap 80. Ämneslärarexamen 81.
Anställningar
Ämneslärare, Fornängsskolan och Götene komvux 82-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Nämndeman, Lidköpings tingsrätt 91-94 och Göta hovrätt 95-98. Styrelseledamot, Kemikalieinspektionen 99-06 och Högskolan i Skövde 01-07. Ledamot, Centrala försöksdjursnämnden 02-05. Ledamot, Miljöbalkskommittén 00-05 och Nationalkommittén för genomförande och vidareutveckling av Agenda 21. Ledamot, Habitatagendan 00-02 och Jämställdhetsrådet 01-. Boverkets insynsråd 10-14. Migrationsverkets insynsråd 14-. Länsstyrelsen Västra Götalands insynsråd 16-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Lidköping 91-, 1:e vice ordförande 98-13, ordförande 13-. Ledamot, kommunstyrelsen 94-98 och valberedningen 94-98. Ledamot, park- och fritidsnämnden 90-94 och miljö- och hälsoskyddsnämnden 91-98, vice ordförande 92-94, ordförande 95-98. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Skaraborgs län 94-98.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Lidköpings socialdemokratiska kvinnoklubb, ordförande 95-, Skaraborgs läns socialdemokratiska kvinnodistrikt, ordförande 96-05 och Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 01-. Studieorganisatör, Lidköpings arbetarekommun 91-14 och Skaraborgs läns distrikt av Socialdemokraterna 97-, vice ordförande 15-. Styrelseledamot, ABF Västra Götaland, vice ordförande 91-02, ordförande 02-. Huvudman, Sparbanken Lidköping/Stiftelsen Lidköpings Sparbank 96-. Styrelseledamot, Sveriges kvinnojourers riksförbund 01-02, ordförande 02-14. Styrelsesuppleant, Axevalla folkhögskola 95-98 och Lidan-Nossans vattenvårdsförbund 95-98. Vice ordförande, Socialdemokratiska kvinnoförbundet 09-13, ordförande 13-. Ordförande, FAH kommunerna och miljö 07-14. Styrelseledamot Män för jämställdhet 11-14. Styrelseledamot, Forum för frivilligt socialt arbete 08-16. Vice ordförande, Somaya kvinno- och tjejjour 15-16, ordförande 16-. Ordförande, Lidköpings idrottsförening 08-13. Ordförande, Lidköpings fotbollsklubb 13-.
Bostadsort
Lidköping