Björn Söder (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 16
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 63 92
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
OSSE-delegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Sverigedemokraterna
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2013-02-21
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2012-11-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2013-03-19
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2024-04-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2020-09-30
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–, 2:e vice talman 14–18. Ledamot utbildningsutskottet 12–13, utrikesutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Suppleant socialutskottet 10–14, försvarsutskottet 10–22, utrikesutskottet 10–14 och 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 13, justitieutskottet 11–18, konstitutionsutskottet 12–14, civilutskottet 12–14, EU-nämnden 12–14 och 18–, utbildningsutskottet 12 och 13–14, finansutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 13–14, kulturutskottet 13–14, trafikutskottet 13–14, miljö- och jordbruksutskottet 13 och 14 och arbetsmarknadsutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 10–, OSSE-delegationen 14– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–20. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Gruppledare Sverigedemokraterna 10–14.
Utbildning
Gymnasieskola, treårig teknisk linje 95. Värnpliktig fänrik, K3, 98. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds tekniska högskola 04.
Anställningar
Technical management, Unilever AB 05–09. Revision och utveckling av kontrollprogram, Skånemejerier AB 04. Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv HB 00–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Framtidskommittén 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Höör 98–02. Kommunfullmäktig, Helsingborg 06–10. Kommunfullmäktig, Kristianstad 14–. Ombud, SKL 07–. Regionfullmäktig, Region Skåne 06–14, gruppledare 06–10, regionstyrelsen 06–10, Klimatberedningen 07–09. Ledamot, Kommittén för Sydsam 06–10. Ombud, Svenska Kommunförbundet 03–06. Ledamot, flygplatsstyrelsen Kristianstad Österlen Airport 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Syd 97–98, suppleant 99, ledamot 00–02 och 05–11, distriktsordförande 02–05. 2:e vice distriktsordförande, Sverigedemokraterna Skåne 17–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 01–03 och 05–, suppleant 97–98. Förbundssekreterare, SDU 98–00. Ledamot, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolas fullmäktige 99–00. Ledamot, verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 01–15. Ledamot, organisatoriska utskottet, Sverigedemokraterna 02–03. Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 03–05. Partisekreterare 05–15. Ledamot, stiftsfullmäktige, Lunds stift 01–09. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 05–09, ersättare 01–05. Sekreterare, Fädernas kyrka 07–09.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Hyllningar av terrorister, mördare och kidnappare
Skriftlig fråga 2020/21:3641 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3641 Hyllningar av terrorister, mördare och kidnappare av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S För en vecka sedan lyckades sex palestinier, dömda för bland annat mord och terrorism i Israel, fly från anstalten Gilboa i norra Israel. En av rymmarna var Zakaria Zubeidi, före detta ledare i terrororganisationen- Inlämnad
- 2021-09-13
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Markering mot Irans idrottsminister
Skriftlig fråga 2020/21:3640 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3640 Markering mot Irans idrottsminister av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S Den nya iranska idrottsministern Seyed Hamid Sajjadi Hazaveh har uppmanat iranska idrottsmän att vägra tävla mot israeler. Han kallar Israel för en barnadödande och ockuperande nationUttalandet från ministern ligger- Inlämnad
- 2021-09-13
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Lukasjenkos tillgång till 1 miljard dollar från IMF
Skriftlig fråga 2020/21:3639 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3639 Lukasjenkos tillgång till 1 miljard dollar från IMF av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S Den 23 augusti 2021 beslutade Internationella valutafonden IMF om ett särskilt anslag på nästan 650 miljarder dollar för särskilda dragningsrätter SDRBelarus kvot av detta anslag blir nästan 1 miljard- Inlämnad
- 2021-09-13
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Sänkta krav i grundskolan
Skriftlig fråga 2020/21:3619 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3619 Sänkta krav i grundskolan av Björn Söder SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Regeringen vill nu utreda hur behörigheten för gymnasiestudier bedöms, och om kraven kan sänkas så att fler kan studera vidare på gymnasiet. Jag vill ha en skola där utslagningen inte är stor, men också en skola med- Inlämnad
- 2021-09-07
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Besparingar inom polisen
Skriftlig fråga 2020/21:3614 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3614 Besparingar inom polisen av Björn Söder SD till Statsrådet Mikael Damberg S Regeringen har ofta återkommit till och slagit sig för bröstet för hur mycket man satsar på polisen. Trots detta visar det sig nu att polisen har ett underskott på en halv miljard. Ledningen har uppmanat till sparsamhet, och- Inlämnad
- 2021-09-06
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
OSSE-stöd till Kazakstan mot terrorism
Skriftlig fråga 2020/21:3613 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3613 OSSE-stöd till Kazakstan mot terrorism av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S Den kazakstanska nyhetssajten Tengrinews.kz rapporterar att antalet terrorism- och extremismrelaterade brott ökade i Kazakstan med nästan 20 procent under januarijuni 2021. Totalt registrerades 139 terrorism- och- Inlämnad
- 2021-09-06
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Den svenska evakueringen från Afghanistan
Skriftlig fråga 2020/21:3612 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3612 Den svenska evakueringen från Afghanistan av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S Sedan Sverige avslutat sin evakuering från Afghanistan har en del frågetecken rests angående vilka man egentligen låtit komma till Sverige. Totalt genomförde Försvarsmakten 22 flygningar tur och retur och evakuerade- Inlämnad
- 2021-09-06
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Tvångstester av asylsökande som vägrar låta sig testas
Skriftlig fråga 2020/21:3606 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3606 Tvångstester av asylsökande som vägrar låta sig testas av Björn Söder SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Många länder kräver ett negativt covidtest för att ta emot sina medborgare när de utvisas tillbaka från andra länder. Det är information som nått de brottslingar och andra- Inlämnad
- 2021-09-03
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Lärdomar av Ungerns hantering av arbetslöshet
Skriftlig fråga 2020/21:3591 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3591 Lärdomar av Ungerns hantering av arbetslöshet av Björn Söder SD till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Socialdemokraterna och Stefan Löfven lovade i valet 2014 att Sverige skulle ha lägst arbetslöshet i Europa år 2020 om Socialdemokraterna vann valet. Socialdemokraterna vann valet men i stället- Inlämnad
- 2021-09-02
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
Tryggheten i skolan
Skriftlig fråga 2020/21:3590 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3590 Tryggheten i skolan av Björn Söder SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Den svenska skolan är överlag en trygg plats för barn och ungdomar, vilket givetvis är positivt. Men enligt Skolinspektionens årliga undersökning när det kommer till studiero och trygghet märks en negativ trend. Resultatet- Inlämnad
- 2021-09-02
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
De fortsatta skjutningarna och sprängningarna i Sverige
Skriftlig fråga 2020/21:3587 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3587 De fortsatta skjutningarna och sprängningarna i Sverige av Björn Söder SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Återkommande ställer jag frågor till justitie- och migrationsministern om vilka åtgärder han vidtar för att komma till rätta med den eskalerande kriminaliteten i Sverige.- Inlämnad
- 2021-09-02
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Myndighetsanställdas arbetssituation
Skriftlig fråga 2020/21:3581 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3581 Myndighetsanställdas arbetssituation av Björn Söder SD till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Enligt en undersökning som Akavia gjort bland sina medlemmar är det många myndighetsanställda som känner sig otrygga på grund av risken för hot och trakasserier, och en stor andel säger sig också ha utsatts.- Inlämnad
- 2021-09-01
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
Den förändrade Sverigebilden
Skriftlig fråga 2020/21:3579 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3579 Den förändrade Sverigebilden av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S Redan i juni förra året lyfte jag frågor till utrikesministern om att bilden av Sverige försämrades utomlands. I frågor 2019/20:1541, 2019/20:1646, 2019/20:1670, 2019/20:1801, 2020/21:660, 2020/21:795, 2020/21:1186 och 2020/21:1455- Inlämnad
- 2021-09-01
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Sveriges bistånd till Afghanistan
Skriftlig fråga 2020/21:3577 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3577 Sveriges bistånd till Afghanistan av Björn Söder SD till Statsrådet Per Olsson Fridh MP Expertgruppen för biståndsanalys EBA har släppt en ny rapport, Punching Above Its Weight or Running With the Crowd i vilken man menar att biståndet, som uppgår till hela 14 miljarder kronor, till Afghanistan under- Inlämnad
- 2021-09-01
- Besvarare
- Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)
Regeringens inställning till vaccinpass för kulturevenemang
Skriftlig fråga 2020/21:3576 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3576 Regeringens inställning till vaccinpass för kulturevenemang av Björn Söder SD till Socialminister Lena Hallengren S Från allt fler håll kommer krav på införande av vaccinpass, det vill säga ett intyg som visar ett negativt PCR-test, bevis på antikroppar eller att man har tagit två sprutor vaccin. Dagens- Inlämnad
- 2021-09-01
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Ersättning från Justitiekanslern till livstidsdömd
Skriftlig fråga 2020/21:3575 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3575 Ersättning från Justitiekanslern till livstidsdömd av Björn Söder SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S En 22-åring dömdes i juli i år till livstids fängelse efter mordet i Gamlestaden i Göteborg då en man i 30-årsåldern sköts ihjäl efter en födelsedagsfest. Mordet hänger samman- Inlämnad
- 2021-09-01
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Hemsändande av kriminella afghaner
Skriftlig fråga 2020/21:3574 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3574 Hemsändande av kriminella afghaner av Björn Söder SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I en intervju med den österrikiska tidningen Kronen Zeitung säger talibanernas talesman Zabihullah Mujahid att talibanerna är beredda att ta emot de afghaner som nekas asyl i Europa. I synnerhet- Inlämnad
- 2021-09-01
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Riksrevisionens kritik med anledning av upprustningen av armén
Skriftlig fråga 2020/21:3566 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3566 Riksrevisionens kritik med anledning av upprustningen av armén av Björn Söder SD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Riksrevisionen riktar i granskningen Att bygga nationell försvarsförmåga statens arbete med att stärka arméstridskrafterna kritik med anledning av upprustningen av armén. Enligt- Inlämnad
- 2021-08-31
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Myndighetsstruktur för folkhälsofrågor
Skriftlig fråga 2020/21:3558 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3558 Myndighetsstruktur för folkhälsofrågor av Björn Söder SD till Socialminister Lena Hallengren S Medan den svenska regeringen hukade bakom sin expertmyndighet Folkhälsomyndigheten och lät ett fåtal tjänstemän styra den svenska coronastrategin steg i stället den danska regeringen fram och visade politisk- Inlämnad
- 2021-08-30
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Pressekreterares kontakt med tidning efter granskning
Skriftlig fråga 2020/21:3559 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3559 Pressekreterares kontakt med tidning efter granskning av Björn Söder SD till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S I den nyligen presenterade Brårapporten framgår att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken. Efter att Expressen skrivit om detta och också gjort en egen granskning som visar- Inlämnad
- 2021-08-30
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)