Björn Söder (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 16
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 63 92
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
OSSE-delegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Sverigedemokraterna
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2013-02-21
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2012-11-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2013-03-19
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2024-04-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2020-09-30
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–, 2:e vice talman 14–18. Ledamot utbildningsutskottet 12–13, utrikesutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Suppleant socialutskottet 10–14, försvarsutskottet 10–22, utrikesutskottet 10–14 och 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 13, justitieutskottet 11–18, konstitutionsutskottet 12–14, civilutskottet 12–14, EU-nämnden 12–14 och 18–, utbildningsutskottet 12 och 13–14, finansutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 13–14, kulturutskottet 13–14, trafikutskottet 13–14, miljö- och jordbruksutskottet 13 och 14 och arbetsmarknadsutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 10–, OSSE-delegationen 14– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–20. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Gruppledare Sverigedemokraterna 10–14.
Utbildning
Gymnasieskola, treårig teknisk linje 95. Värnpliktig fänrik, K3, 98. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds tekniska högskola 04.
Anställningar
Technical management, Unilever AB 05–09. Revision och utveckling av kontrollprogram, Skånemejerier AB 04. Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv HB 00–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Framtidskommittén 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Höör 98–02. Kommunfullmäktig, Helsingborg 06–10. Kommunfullmäktig, Kristianstad 14–. Ombud, SKL 07–. Regionfullmäktig, Region Skåne 06–14, gruppledare 06–10, regionstyrelsen 06–10, Klimatberedningen 07–09. Ledamot, Kommittén för Sydsam 06–10. Ombud, Svenska Kommunförbundet 03–06. Ledamot, flygplatsstyrelsen Kristianstad Österlen Airport 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Syd 97–98, suppleant 99, ledamot 00–02 och 05–11, distriktsordförande 02–05. 2:e vice distriktsordförande, Sverigedemokraterna Skåne 17–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 01–03 och 05–, suppleant 97–98. Förbundssekreterare, SDU 98–00. Ledamot, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolas fullmäktige 99–00. Ledamot, verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 01–15. Ledamot, organisatoriska utskottet, Sverigedemokraterna 02–03. Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 03–05. Partisekreterare 05–15. Ledamot, stiftsfullmäktige, Lunds stift 01–09. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 05–09, ersättare 01–05. Sekreterare, Fädernas kyrka 07–09.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Gripandet av aktivist och rapporteringsförbud för journalister
Skriftlig fråga 2017/18:1381 av Björn Söder (SD)
Fråga 2017/18:1381 Gripandet av aktivist och rapporteringsförbud för journalister av Björn Söder SD till Utrikesminister Margot Wallström S Fredagen den 25 maj greps den kontroversielle aktivisten Tommy Robinson av brittisk polis efter att ha rapporterat utanför en domstol i Leeds i samband med en rättegång i en omfattande- Inlämnad
- 2018-05-30
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Kostnaderna för privilegier för personer som vistas illegalt i Sverige
Skriftlig fråga 2017/18:1370 av Björn Söder (SD)
Fråga 2017/18:1370 Kostnaderna för privilegier för personer som vistas illegalt i Sverige av Björn Söder SD till Socialminister Annika Strandhäll S Kostnaderna för vård till personer som vistas illegalt i Sverige har, enligt uppgift i SvD den 28 maj 2018, ökat kraftigt och väntas öka ytterligare kommande år. Beslutet- Inlämnad
- 2018-05-28
- Besvarare
- Socialminister Annika Strandhäll (S)
Sveriges agerande i EU med anledning av tidigare riksdagsbeslut och fiskeavtal med Marocko
Skriftlig fråga 2017/18:1199 av Björn Söder (SD)
Fråga 2017/18:1199 Sveriges agerande i EU med anledning av tidigare riksdagsbeslut och fiskeavtal med Marocko av Björn Söder SD till Statsrådet Ann Linde S Trots att riksdagen, med Socialdemokraternas stöd, den 5 december 2012 tillkännagav för den dåvarande regeringen att Sverige snarast bör erkänna den sahariska arabiska- Inlämnad
- 2018-04-18
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Hat och attacker mot svenska bönder
Skriftlig fråga 2017/18:1171 av Björn Söder (SD)
Fråga 2017/18:1171 Hat och attacker mot svenska bönder av Björn Söder SD till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S I Dagens Nyheter kan man den 11 april 2018 läsa om hur svenska bönder utsätts för hat och attacker. Enligt en undersökning som Landja markanalys har utfört på uppdrag av LRF är var fjärde lantbrukare- Inlämnad
- 2018-04-11
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
UD:s hantering av dokumentation och information
Skriftlig fråga 2017/18:394 av Björn Söder (SD)
Fråga 2017/18:394 UD:s hantering av dokumentation och information av Björn Söder SD till Utrikesminister Margot Wallström S Dagens Nyheter avslöjar den 4 december 2017 att nästan 900 sidor med information om regeringens kampanj för en plats i FN:s säkerhetsråd har gömts undan från allmänheten. DN har även tidigare granskat- Inlämnad
- 2017-12-04
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Användandet av radio- och tv-avgifter
Skriftlig fråga 2016/17:865 av Björn Söder (SD)
Fråga 2016/17:865 Användandet av radio- och tv-avgifter av Björn Söder SD till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP I januari 2015 anmäldes SVT-journalisten Fredrik Önnevall och två kollegor efter att ha utnyttjat en 15-årig pojke i ett cyniskt jippo i samband med dokumentärserien Fosterland Den 9 februari- Inlämnad
- 2017-02-15
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
Unrwa-anställdas antisemitism och våldsbejakande extremism
Skriftlig fråga 2016/17:864 av Björn Söder (SD)
Fråga 2016/17:864 Unrwa-anställdas antisemitism och våldsbejakande extremism av Björn Söder SD till Utrikesminister Margot Wallström S Sverige ger under 2017 hela 370 miljoner kronor till FN:s hjälporgan för palestinska flyktingar Unrwa och är därmed en av huvudfinansiärerna till organisationen. Den icke-statliga organisationen- Inlämnad
- 2017-02-15
- Besvarare
- Statsrådet Isabella Lövin (MP)
Abbas hyllningar av terrorister
Skriftlig fråga 2016/17:157 av Björn Söder (SD)
Fråga 2016/17:157 Abbas hyllningar av terrorister av Björn Söder SD till Utrikesminister Margot Wallström S I samband med Sveriges erkännande av Palestina skrev utrikesministern den 30 oktober 2014 på DN Debatt: På samma sätt som vi ställer tydliga krav på Israel kommer vi att göra det på Palestina. Det handlar till exempel- Inlämnad
- 2016-10-19
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Svenska vapen i kriget mot IS
Skriftlig fråga 2016/17:51 av Björn Söder (SD)
Fråga 2016/17:51 Svenska vapen i kriget mot IS av Björn Söder SD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Sverige deltar sedan förra året i en militär utbildningsinsats i norra Irak, som genomförs av koalitionen mot IS och som syftar till att bidra till det irakiska försvarets förmåga att stå emot IS framryckningar. Den- Inlämnad
- 2016-09-28
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Sveriges säkerhetsrådskandidatur
Skriftlig fråga 2016/17:22 av Björn Söder (SD)
Fråga 2016/17:22 Sveriges säkerhetsrådskandidatur av Björn Söder SD till Utrikesminister Margot Wallström S Den 28 juni 2016 valdes Sverige in i FN:s säkerhetsråd. Med 134 röster tog Sverige en plats redan under den första omröstningen. När resultatet stod klart skrev, enligt uppgift, den palestinska myndighetens utrikesdepartement- Inlämnad
- 2016-09-19
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Uppgjorda matcher inom svensk idrott
Skriftlig fråga 2014/15:10 av Björn Söder (SD)
Fråga 2014/15:10 Uppgjorda matcher inom svensk idrott av Björn Söder SD till Statsrådet Gabriel Wikström S SVT:s Uppdrag granskning kunde den 8 oktober 2014 avslöja att det förekommer uppgjorda matcher inom svensk fotboll. Det påstås förekomma både i allsvenskan och i superettan men även längre ned i divisionerna. Bakom- Inlämnad
- 2014-10-09
- Besvarare
- Gabriel Wikström (S)