Birgitta Ohlsson (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1975
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2015-07-04 – 2018-09-24
- Ledig
- 2014-11-17 – 2015-07-03
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2014-11-16
- Ledig
- 2010-02-02 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2010-02-01
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-02-14
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-02-01
- Ledamot
- 2004-09-14 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-09-14
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-02
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-05-21
Sammansatta utrikes- och socialutskottet
- Deputerad
- 2005-02-15 – 2005-03-16
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2009-11-12 – 2009-12-09
- Suppleant
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Suppleant
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Suppleant
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Suppleant
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Suppleant
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Suppleant
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Suppleant
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Suppleant
- 2002-12-03 – 2002-12-18
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2016-06-09
Statsrådsberedningen
- Statsråd
- 2010-02-02 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-. Ledamot sammansatta utrikes- och miljö- och jordbruksutskottet 03, utrikesutskottet 04-10 och 14- och sammansatta utrikes- och socialutskottet 05. Suppleant utrikesutskottet 02-04, arbetsmarknadsutskottet 02-06, försvarsutskottet 14-, konstitutionsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 04, 05, 06, 07, 09, 15 och 16. Ledamot krigsdelegationen 14-16. Suppleant EU-nämnden 14-. Statsråd (EU-minister, ansvarig för konsument- och demokratifrågor), Statsrådsberedningen 100202-141003.
Föräldrar
Syokonsulenten och kommunalrådet Bengt Ohlsson och specialläraren Eva Ohlsson, f. Eriksson.
Utbildning
Gymnasieskola, humanistisk linje, Linköping, Katedralskolan 91-94. Statsvetenskap och internationella relationer, Stockholms universitet 94-97.
Anställningar
Ledarskribent, Dagens Nyheter 97-98, Vestmanlands Läns Tidning 98, Västerbottens-Kuriren 98 och Sundsvalls Tidning 99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, SILC 01-10. Styrelseledamot, Sida 02-10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Liberala Studenter Stockholm 94-96, ordförande 96-98. Styrelseledamot, LUF 97-99, förbundsordförande 99-02. Styrelseledamot, Folkpartiet i Stockholm 03-05, vice ordförande 06-. Ledamot, Folkpartiets partistyrelse 99-02 och 06-. Ordförande, Liberala kvinnor 07-10. Folkpartiets utrikestalesman 06-. Vice ordförande, Unga Européer 97. Ledamot, Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök 98-99. Styrelseledamot, Swedish International Liberal Centre 01-10. Ordförande, Republikanska föreningen 02-05. Vice ordförande, Samfundet Sverige-Israel, Stockholm 03-05.
Litteratur
En feminists dagbok (01) och Liberal feminism (01, antologi).