Birger Lahti (V)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Norrbottens län, plats 79
- Titel
- Skogsarbetare.
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Näringsutskottet
Ledamot
Försvarsutskottet
Suppleant
Civilutskottet
Suppleant
Ledamotsrådet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2023-02-08 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Valberedningen
- Ledamot
- 2017-11-09 – 2022-09-26
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2023-11-08 –
- Ledamot
- 2018-10-10 – 2020-02-19
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot näringsutskottet 14–. Suppleant trafikutskottet 14–18, miljö- och jordbruksutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och civilutskottet 23–. Ledamot ledamotsrådet 18–20 och 23– och valberedningen 17–22.
Föräldrar
Skogsarbetaren Sven Lahti och Lisa Lahti, f. Ryynänen.
Utbildning
Grundskola. Utbildning via arbetsgivaren. Fackliga utbildningar.
Anställningar
Domänverket 82–83. Domänskog AB, Assi-Domän, Sveaskog – olika skogsarbeten 85–14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Parlamentariska skogsutredningen 04. Ledamot, Energikommissionen.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Pajala 90. Kommunstyrelsen, Pajala 06–14. Ordförande, Pajala Värmeverk AB 10–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Avdelningssekreterare, Skogs- och träfacket, Norrbotten. Ledamot, GS-fackets avdelning Norr- och Västerbotten. Ledamot, förbundsstyrelsen GS-facket 12–14. Ledamot, partistyrelsen, Vänsterpartiet 12–.