Beatrice Ask (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Förbundsordförande, senare statsråd
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2019-12-31
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-07 – 2006-10-05
- Ledig
- 1994-10-02 – 1994-10-06
- Ordinarie
- 1988-10-03 – 1988-10-27
Justitieutskottet
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2017-06-15
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2018-01-01 – 2018-01-19
- Ordförande
- 2017-09-14 – 2017-12-31
- Ledamot
- 2017-06-15 – 2017-09-14
- Suppleant
- 2003-10-03 – 2003-11-24
- Suppleant
- 1988-10-10 – 1988-10-26
Försvarsutskottet
- Ordförande
- 2019-02-28 – 2019-12-31
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-28
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2018-01-19 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Andre vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-29
- Vice ordförande
- 1994-10-11 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1988-10-10 – 1988-10-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Vice ordförande
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2003-10-07 – 2003-11-20
EU-nämnden
- Ledamot
- 2004-09-23 – 2006-10-10
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-09-23
Valberedningen
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2006-10-06
- Vice ordförande
- 2002-09-30 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1999-11-23 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-05 – 1999-11-23
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2019-12-31
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-19
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
- Ledamot
- 1999-10-20 – 2002-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Suppleant
- 2000-07-01 – 2006-10-10
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2018-10-24 – 2019-12-31
Justitiedepartementet
- Justitieminister
- 2006-10-06 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 88 (881003-881027) och 94-19. Ledamot justitieutskottet 02-06 och ordförande 14-17, EU-nämnden 04-06, konstitutionsutskottet 17-18 och ordförande 17, försvarsutskottet 18-19, vice ordförande 18-19 och ordförande 19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19. Vice ordförande utbildningsutskottet 94-98 och 98-02, 2:e vice ordförande 98-02. Suppleant konstitutionsutskottet 88 och 03, utbildningsutskottet 88 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 03. Ledamot riksdagens valberedning 99-06 och vice ordförande 02-06. Ledamot krigsdelegationen 99-10 och 14-19 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18-19. Suppleant riksdagens valberedning 98-99, EU-nämnden 02-04 och riksdagsstyrelsen 00-06. Statsråd, Utbildningsdepartementet 911004-941007. Statsråd och chef (justitieminister), Justitiedepartementet 061006-140310.
Föräldrar
Sven Ask och Ann Marie Mattsson.
Utbildning
High school diploma, Akron, Ohio, USA 74. Gymnasieskola 76. Internationella ekonomilinjen, Uppsala universitet 78-79.
Anställningar
Distriktsombudsman, MUF 75-78. Biträdande borgarrådssekreterare, Stockholm 80-84. Borgarråd, Stockholm 88-91.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skolöverstyrelsen 89-91 och Rikspolisstyrelsen 03-06. Styrelseordförande, Linköpings universitet 05-06. Ledamot, Statens ungdomsråd 84-85, Jämställdhetsrådet t.o.m. 01 och Registernämnden 03. Ersättare, Statens ansvarsnämnd 02-. Ledamot, Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna 95-99. Ledamot, Säkerhetspolisens insynsråd 01-18. Ledamot, insynsrådet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 18-. Ledamot, Försvarsberedningen 17-. Ledamot, Folkrätts- och nedrustningsdelegationen 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 91. Ledamot, kommunstyrelsens planeringsberedning 89-91. Ordförande, skolstyrelsen 88-91, Kommittén för Stockholmsforskning 89-91, Skolfastigheter i Stockholm AB 90-91 och City polisnämnd, Stockholm 99-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, MUF:s förbundsstyrelse 78-88, 2:e vice ordförande 79-84, ordförande 84-88. Ordförande, Moderatkvinnorna 97-01. Ledamot, Moderaternas partistyrelse 99-. Styrelseledamot, Trygg-Hansa Försäkrings AB 99-06.
Litteratur
Att försvara friheten (81, tillsammans med andra), Ett friare Sverige (83, tillsammans med andra), Spjutspets mot framtiden (97, tillsammans med andra) och Erfarenheter av ett regimskifte (97).
Bostadsort
Stockholm