Åsa Torstensson (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra
- Titel
- Socionom
- Född år
- 1958
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-06 – 2014-09-29
- Ledig
- 2006-10-06 – 2010-10-05
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2006-10-05
Centerpartiet
- Kvittningsperson
- 2010-10-25 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Suppleant
- 2004-09-20 – 2006-10-02
Socialutskottet
- Suppleant
- 2012-09-06 – 2014-09-29
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2003-02-18 – 2003-11-20
- Suppleant
- 2002-04-18 – 2002-06-04
- Deputerad
- 2001-10-16 – 2001-12-06
- Suppleant
- 2001-03-27 – 2001-04-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2001-10-05 – 2002-10-08
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2001-09-27
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Ledamot
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2006-10-06 – 2010-10-05