Åsa Romson (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Jur.dr
- Född år
- 1972
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2016-06-07 – 2017-07-14
- Ordinarie
- 2016-06-07 – 2017-07-14
- Ledig
- 2016-05-26 – 2016-06-06
- Ledig
- 2014-10-03 – 2016-05-25
- Ordinarie
- 2013-05-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2012-11-23 – 2013-05-17
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2012-11-22
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2006-10-03
Miljöpartiet de gröna
- Språkrör
- 2011-05-21 – 2016-05-13
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2012-06-01 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2011-09-27 – 2012-05-31
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-09-19
EU-nämnden
- Ordförande
- 2016-06-17 – 2017-07-14
- Ledamot
- 2016-06-17 – 2016-06-17
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2011-09-19
Valberedningen
- Ledamot
- 2010-10-04 – 2011-09-26
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2011-09-30 – 2014-10-03
Miljödepartementet
- Klimat- och miljöminister
- 2014-10-03 – 2014-12-31
Miljö- och energidepartementet
- Klimat- och miljöminister
- 2015-01-01 – 2016-05-25
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06 och 10-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10-11 och ordförande EU-nämnden 16-. Suppleant EU-nämnden 10-11 och miljö- och jordbruksutskottet 11-14. Ledamot valberedningen 10-11. Statsråd (klimat- och miljöminister), Miljö- och energidepartementet och vice statsminister 141003-160525.
Föräldrar
Byggnadsingenjören Bo Romson och matematikläraren Harriet Bagge.
Utbildning
Estetisk praktisk linje, gren teater, Södra Latin, 90. Fil.kand. 01. Jur.kand. 01, Stockholms universitet. Jur. dr, Stockholms universitet 12.
Anställningar
Policyhandläggare, Forum Syd 01-05. Doktorand, Stockholms universitet 06-10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholms stad 02-10. Gruppledare, Miljöpartiet, Stockholms stad, 05-06. Vice ordförande, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholms stad 06-10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Språkrör, Miljöpartiet 11-16.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Åtgärder mot ohälsosam luft i Stockholm
Interpellation 2012/13:508 av Romson, Åsa (MP)
den 29 augusti Interpellation 2012/13:508 Åtgärder mot ohälsosam luft i Stockholm av Åsa Romson MP till miljöminister Lena Ek C Luften kring många gator i Stockholm är förorenad av väg- och avgaspartiklar. En stor del av partiklarna i gatunivå kommer från den lokala vägtrafiken. Nivåerna av partiklar överstiger- Inlämnad
- 2013-08-29
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Möjligheten att ta kärnkraftsreaktorer ur drift
Interpellation 2012/13:25 av Romson, Åsa (MP)
den 11 oktober Interpellation 2012/13:25 Möjligheten att ta kärnkraftsreaktorer ur drift av Åsa Romson MP till statsrådet Anna-Karin Hatt C För tre år sedan slog regeringen genom sin energiöverenskommelse fast att Sveriges energiproduktion ska vara hållbar och att regeringen vill minska beroendet av kärnkraft genom- Inlämnad
- 2012-10-11
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
Möjligheten att ta kärnkraftsreaktorer ur drift
Interpellation 2012/13:24 av Romson, Åsa (MP)
den 11 oktober Interpellation 2012/13:24 Möjligheten att ta kärnkraftsreaktorer ur drift av Åsa Romson MP till statsrådet Anna-Karin Hatt C För tre år sedan slog regeringen genom sin energiöverenskommelse fast att Sveriges energiproduktion ska vara hållbar och att regeringen vill minska beroendet av kärnkraft genom- Inlämnad
- 2012-10-11
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)