Åsa Lindestam (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Gävleborgs län
- Titel
- Rektor.
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Förste vice talman
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2019-02-27 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-15
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Vice ordförande
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Vice ordförande
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Ordförande
- 2016-04-28 – 2016-05-25
- Vice ordförande
- 2016-04-12 – 2016-04-28
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-05-19 – 2015-06-16
- Vice ordförande
- 2015-04-14 – 2015-05-19
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Deputerad
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Deputerad
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Deputerad
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Deputerad
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Deputerad
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Deputerad
- 2009-11-12 – 2009-12-09
- Deputerad
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Deputerad
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Deputerad
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Deputerad
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Deputerad
- 2006-10-10 – 2006-10-13
- Deputerad
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Deputerad
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Suppleant
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Suppleant
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Suppleant
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Suppleant
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Suppleant
- 2002-12-03 – 2002-12-18
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-05-19
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-18
- Suppleant
- 2008-04-01 – 2010-10-12
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2014-10-14
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2007-10-03
- Suppleant
- 2004-04-01 – 2006-10-16
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2018-11-06 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2018-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Valberedningen
- Suppleant
- 2006-10-02 – 2018-09-24
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-. Förste vice talman 18-. Ledamot försvarsutskottet 02-14 och vice ordförande 14-18 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 och 15, vice ordförande 15 och 16 och ordförande 16-18. Suppleant socialförsäkringsutskottet 02-06, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 03, 04, trafikutskottet 02-06 och utbildningsutskottet 12-14. Ledamot OSSE-delegationen 07-14, EU-nämnden 10, krigsdelegationen 14- och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14-18. Suppleant OSSE-delegationen 04-07, riksdagens valberedning 06-18, EU-nämnden 08-11 och utrikesnämnden 14-. Ordförande Parlament och kulturskapare (PAKS).
Föräldrar
Reparatören Ragnar Lindestam och frisören Norma Lindestam, f. Frölander.
Utbildning
Förskollärarlinjen, Högskolan i Gävle 77. Nationell rektorsutbildning, Uppsala 99. Studier i pedagogik m.m.
Anställningar
Förskollärare 77. Föreståndare 83-93. Rektor 93-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, 2002 års vårdnadskommitté 02-05. Styrelseledamot, Kustbevakningen 03-06. Ledamot, Försvarsberedningen 10-19. Ledamot, MSB insynsråd. Ledamot, Försvarsmaktens insynsråd 14-18. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Gävleborgs län 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Söderhamn 94-10. Ledamot, kommunstyrelsen 99-02. Ledamot, fastighetsnämnden 88-91, byggnadsnämnden 92-93 och arbetsutskottet 95-99. Vice ordförande, socialnämnden 95-99. Styrelseledamot, Söderhamn Turism ekonomisk förening 98-02 och Söderhamns stadshus 00-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Söderhamns arbetarekommun, ordförande 02-09 och Socialdemokraterna i Gävleborgs län, vice ordförande 02-06, ersättare 06-10, ledamot 10-14. Ersättare, förbundsstyrelsen S-kvinnor 11-15 och ledamot 15-16. Studieorganisatör, S-kvinnor, Gävleborg 05-10, vice ordförande 05-. Studieorganisatör, S-kvinnor, Söderhamn 07-11. Styrelseledamot, Ung Företagsamhet Gävleborg 06-14. Ledamot, Gävle Högskolestyrelse 03-07. Ordförande, Riksförbundet Sveriges Lottakårer 10-. Ordförande, S-kvinnor i Gävleborg 12-16. Ersättare, Palmecentrets styrelse 12-15 och ledamot 15-16. Ordförande, Socialdemokraterna i Gävleborg 16-. Socialdemokraternas partistyrelse 17-.
Bostadsort
Söderhamn
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Transportstyrelsens förslag om besiktningskontroller
Skriftlig fråga 2015/16:1330 av Åsa Lindestam (S)
Fråga 2015/16:1330 Transportstyrelsens förslag om besiktningskontroller av Åsa Lindestam S till Statsrådet Anna Johansson S I höstas överlämnade Transportstyrelsen ett förslag till infrastrukturministern som svar på frågan om hur Sverige kan införliva ett EU-direktiv om besiktningkontroller i svensk lagstiftning. Ända- Inlämnad
- 2016-06-08
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Omprövning av Kustbevakningens budget
Skriftlig fråga 2013/14:757 av Åsa Lindestam (S)
Fråga 2013/14:757 Omprövning av Kustbevakningens budget av Åsa Lindestam S till Försvarsminister Karin Enström M Sommaren rullar på, och många människor har varit till sjöss denna varma sommar. Kustbevakningen har gjort ett gott jobb, funnits i människors närhet så mycket och ofta som planering och budget tillåtit. Men- Inlämnad
- 2014-08-18
- Besvarare
- Karin Enström (M)
Sjövärnskårens båtar
Skriftlig fråga 2013/14:530 av Lindestam, Åsa (S)
den 26 mars Fråga 2013/14:530 Sjövärnskårens båtar av Åsa Lindestam S till försvarsminister Karin Enström M Den frivilliga försvarsorganisationen Sjövärnskåren har sin verksamhet utefter vår kust. I dagsläget finns tolv båtplutoner från norr till söder. Sjövärnskåren bemannar stora delar av hemvärnet med marina- Inlämnad
- 2014-03-26
- Besvarare
- Karin Enström (M)
Bristen på båtar till det marina hemvärnet
Skriftlig fråga 2013/14:259 av Lindestam, Åsa (S)
den 19 december Fråga 2013/14:259 Bristen på båtar till det marina hemvärnet av Åsa Lindestam S till försvarsminister Karin Enström M Hemvärnet är en viktig del av Försvarsmakten, och hemvärnsförbanden ska ha en hög beredskap och kunna verka med huvuddelen inom ett dygn och med mindre delar inom några timmar. FMUP- Inlämnad
- 2013-12-19
- Besvarare
- Karin Enström (M)
Behoven av nyanskaffning och vidmakthållande av försvarsmateriel
Skriftlig fråga 2013/14:153 av Lindestam, Åsa (S)
den 29 november Fråga 2013/14:153 Behoven av nyanskaffning och vidmakthållande av försvarsmateriel av Åsa Lindestam S till försvarsminister Karin Enström M Försvarsmakten och Försvarets materielverk har tillsammans utrett behov av nyanskaffning och vidmakthållande av försvarsmateriel. I den senaste budgeten och- Inlämnad
- 2013-11-29
- Besvarare
- Karin Enström (M)
Vakanser i Försvarsmakten
Skriftlig fråga 2012/13:72 av Lindestam, Åsa (S)
den 24 oktober Fråga 2012/13:72 Vakanser i Försvarsmakten av Åsa Lindestam S till försvarsminister Karin Enström M Under det senaste året har Försvarsmakten arbetat vidare med att förändra systemet för att besätta tjänsterna som soldater med tidvis tjänstgöring. Farhågor har lyfts fram på många håll om svårigheten- Inlämnad
- 2012-10-24
- Besvarare
- Karin Enström (M)
Pendlingsmöjligheter i södra Norrland
Skriftlig fråga 2011/12:550 av Lindestam, Åsa (S)
den 25 april Fråga 2011/12:550 Pendlingsmöjligheter i södra Norrland av Åsa Lindestam S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M För närvarande finns möjligheter att pendla med tåg med SJ från Stockholm mot Söderhamn, Hudiksvall och Sundsvall med en relativt sen avgång 20.23 och med ankomst 23.45. I den tidtabell- Inlämnad
- 2012-04-25
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Försäljningen av Rakelsystemet
Skriftlig fråga 2011/12:549 av Lindestam, Åsa (S)
den 25 april Fråga 2011/12:549 Försäljningen av Rakelsystemet av Åsa Lindestam S till försvarsminister Karin Enström M MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, fick uppgiften för en tid sedan att vara försäljande enhet för Rakelsystemet till våra blåljusmyndigheter. Våra köpande myndigheter har olika prisuppgifter- Inlämnad
- 2012-04-25
- Besvarare
- Karin Enström (M)
Körkortstest på andra språk
Skriftlig fråga 2011/12:448 av Lindestam, Åsa (S)
den 2 mars Fråga 2011/12:448 Körkortstest på andra språk av Åsa Lindestam S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Körkort är en nödvändighet i vårt land. Många har inte svenska som första språk utan behöver stöd för att klara körkortet. I dag kan många om de så önskar få frågorna på körkortstestet på sitt- Inlämnad
- 2012-03-02
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Rovdjurscentrum
Skriftlig fråga 2011/12:349 av Lindestam, Åsa (S)
den 3 februari Fråga 2011/12:349 Rovdjurscentrum av Åsa Lindestam S till miljöminister Lena Ek C Rovdjurscentrum Grönklitt och De 5 Stora ger oss en djupare bild av framför allt det liv som våra vilda djur lever. De ger intresserade, både barn och vuxna, en inblick i livet för våra stora djur och även förhållandet- Inlämnad
- 2012-02-03
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Resor hem från BB för asylsökande mödrar
Skriftlig fråga 2011/12:219 av Lindestam, Åsa (S)
den 7 december Fråga 2011/12:219 Resor hem från BB för asylsökande mödrar av Åsa Lindestam S till statsrådet Tobias Billström M I Söderhamns-Kuriren skrivs i dag om hur nyförlösta asylsökande mödrar lämnas vid porten utan att det finns något ansvar för vare sig landstinget eller Migrationsverket att se till att- Inlämnad
- 2011-12-07
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Hemvärnets utbildningsgrupper
Skriftlig fråga 2011/12:97 av Lindestam, Åsa (S)
den 2 november Fråga 2011/12:97 Hemvärnets utbildningsgrupper av Åsa Lindestam S till försvarsminister Sten Tolgfors M I regeringens förra budget fanns ett förslag om att lägga ned ungefär hälften av hemvärnets utbildningsgrupper. Så blev inte fallet, och alla utbildningsgrupper blev kvar. Vid ÖB:s senaste besök- Inlämnad
- 2011-11-02
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Regeringens redovisning av Sveriges helikopterförmåga
Skriftlig fråga 2010/11:242 av Lindestam, Åsa (S)
den 21 januari Fråga 2010/11:242 Regeringens redovisning av Sveriges helikopterförmåga av Åsa Lindestam S till försvarsminister Sten Tolgfors M Regeringen fick i vårpropositionen 2010 riksdagens stöd för inköp av nya medeltunga helikoptrar till en kostnad av 4,7 miljarder kronor. I Försvarsutskottets yttrande förtydligade- Inlämnad
- 2011-01-21
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Insatstider för Kustbevakningen
Skriftlig fråga 2010/11:202 av Lindestam, Åsa (S)
den 21 december Fråga 2010/11:202 Insatstider för Kustbevakningen av Åsa Lindestam S till försvarsminister Sten Tolgfors M Kustbevakningen har fått nya fartyg i 001-klassen. Dessa tre fartyg ska bland annat bekämpa oljeutsläpp. Ministern säger i ett svar till Eva Sonidsson, riksdagsledamot, att fartygen har stor- Inlämnad
- 2010-12-21
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Helikopterteknikerbrist och inköp av ny medeltung helikopter till Försvarsmakten
Skriftlig fråga 2010/11:29 av Lindestam, Åsa (S)
den 28 oktober Fråga 2010/11:29 Helikopterteknikerbrist och inköp av ny medeltung helikopter till Försvarsmakten av Åsa Lindestam S till försvarsminister Sten Tolgfors M I medierna rapporteras att Försvarsmakten tappar helikoptertekniker i och med att det nya anställningsavtalet träder i kraft. 18 unga officerare- Inlämnad
- 2010-10-28
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Försvarsmaktens helikopterinköp och samhällets förmåga att hantera kriser
Skriftlig fråga 2010/11:11 av Lindestam, Åsa (S)
den 15 oktober Fråga 2010/11:11 Försvarsmaktens helikopterinköp och samhällets förmåga att hantera kriser av Åsa Lindestam S till försvarsminister Sten Tolgfors M Sverige lider i dag brist på helikopterförmåga. Detta har konstaterats såväl av oberoende experter som av försvarsministern. Om Sverige i dag skulle råka- Inlämnad
- 2010-10-15
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Mätbara mål för jämställdhet inom försvaret
Skriftlig fråga 2009/10:950 av Lindestam, Åsa (s)
den 28 juni Fråga 2009/10:950 Mätbara mål för jämställdhet inom försvaret av Åsa Lindestam s till försvarsminister Sten Tolgfors m Vi har alla sett den kampanj som Försvarsmakten riktar i dag till unga män i åldern 1822 år. Men målet för Försvarsmakten är att bli mer jämställd där båda könen är välkomna. Försvaret- Inlämnad
- 2010-06-28
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Asyl och rättspraxis
Skriftlig fråga 2009/10:939 av Lindestam, Åsa (s)
den 23 juni Fråga 2009/10:939 Asyl och rättspraxis av Åsa Lindestam s till statsrådet Tobias Billström m Söderhamns kommun har tagit emot många asylsökande främst från Afrika de senaste åren. I samtal med asylsökande har det framkommit att det finns stora problem med hur Migrationsverket ser på de olika dokument- Inlämnad
- 2010-06-23
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Hemvärnets utrustning
Skriftlig fråga 2009/10:878 av Lindestam, Åsa (s)
den 4 juni Fråga 2009/10:878 Hemvärnets utrustning av Åsa Lindestam s till försvarsminister Sten Tolgfors m Trots sommarens intrång och kommande värme har många av oss upplevt en hård vinter med mycket snö. Vi i norra delen av landet har fått snö i massor och stundtals har det varit för mycket att skotta men framför- Inlämnad
- 2010-06-04
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Oljeolyckor till havs och avtal med andra länder
Skriftlig fråga 2009/10:877 av Lindestam, Åsa (s)
den 4 juni Fråga 2009/10:877 Oljeolyckor till havs och avtal med andra länder av Åsa Lindestam s till försvarsminister Sten Tolgfors m I juni 2002 gick det kinesiska fartyget Fu Shang Hey på grund utanför Danmark på Bornholm. Sverige hade fartyg att sända till hjälp, men avtal med Danmark saknades då. Det fanns- Inlämnad
- 2010-06-04
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)