Annika Strandhäll (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 142
- Född år
- 1975
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Justitieutskottet
Ledamot
Europarådets svenska delegation
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2021-11-30 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2019-10-01 – 2021-11-30
- Ledig
- 2018-09-24 – 2019-10-01
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2019-12-16 – 2021-11-30
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-11-30
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2022-11-02 –
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2019-10-01
- Socialminister
- 2017-07-27 – 2019-01-21
- Socialförsäkringsminister
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Miljödepartementet
- Klimat- och miljöminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Klimat- och miljöminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot utrikesutskottet 19–21, justitieutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 20 och 21. Ledamot Europarådets svenska delegation 22–. Socialförsäkringsminister, Socialdepartementet 141003–170727. Socialminister, Socialdepartementet 170727–190121. Statsråd (socialförsäkringsminister), Socialdepartementet 190121–191001. Klimat- och miljöminister, Miljödepartementet 211130–221018.