Anne Wibble (FP)
Tidigare riksdagsledamot
- Titel
- ekon.lic.
- Född år
- 1943
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1994-10-07 – 1997-12-01
- Ledig
- 1991-10-04 – 1994-10-06
- Ordinarie
- 1985-09-29 – 1991-10-03
Finansutskottet
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1997-11-30
- Vice ordförande
- 1988-10-02 – 1991-09-29
- Ledamot
- 1986-10-06 – 1988-10-01
- Suppleant
- 1985-09-29 – 1986-10-06
Skatteutskottet
- Suppleant
- 1989-10-02 – 1991-09-29
EU-nämnden
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1997-11-30
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 1990-06-14 – 1991-09-29
- Ledamot
- 1985-09-29 – 1988-10-02
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 1985-09-29 – 1986-10-06
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 1994-10-17 – 1997-11-30
Fullmäktige i riksgäldskontoret
- Ledamot
- 1988-10-17 – 1989-06-30
Finansdepartementet
- Finansminister
- 1991-10-03 – 1994-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1985-. Finansmin. 1991- Suppleant i Finansutskottet 85/86 och Skatteutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Finansutskottet 86/87-90/91 och 94/95-97/98, vice ordförande 88/89-90/91. Suppleant i Talmanskonferensen 88/89-90/91, Nordiska rådets svenska delegation 94/95-97/98 och EU-nämnden 94/95-97/98. Ledamot av Krigsdelegationen 85/86-87/88 och 89/90-90/91, Riksbanksfullmäktige 85/86, Riksgäldskontorets fullmäktige 88/89 och Talmanskonferensen 96/97-97/98. - Ledamot av fp-gruppens förtroenderåd 86/87-90/91 och 94/95-97/98, gruppledare 97/98.
Bostadsort
Täby
Utbildning
Civilekonom vid handelshögskolan i Stockholm 66. Master of Arts vid Stanford University, USA, 67. Lärare vid handelshögskolan i Stockholm 67-77, ekonomie licentiat 73. Utredningssekreterare vid Stockholms läns landsting 77-80. Sakkunnig i arbetsmarknadsdepartementet 80-82. Handläggare vid Folkpartiets riksdagskansli 82, kanslichef 83-86. Statsråd och chef för finansdepartementet 4.10.1991-7.10.1994. Chefsekonom vid Industriförbundet 97-00.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av Sveriges Industriförbunds ledningsgrupp 97-. Ledamot av styrelsen för Stockholms länsförbund av Folkpartiet 83-87. Ledamot av Folkpartiets partistyrelse 87-00.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av styrelsen för Riksgäldskontoret 89-91, Arbetsmarknadsstyrelsen 96-00. Ledamot av stat-kommunberedningen 91-94. - Ledamot av valutakommittén 78-85, industristödsutredningen 79-81, statsskuldspolitiska kommittén 85-86 inkomstskattekommittén 87-89, kommunalekonomiska kommittén 90-91, skatteväxlingskommittén 95-97.
Kommunala uppdrag
Ledamot av Täby kommunfullmäktige 77-85. Ledamot av kommunstyrelsen 77-79. Ledamot av skolstyrelsen 77-82, ordförande 80-82.
Litteratur
Om nationalekonomi, bl a Selektiv ekonomisk politik (1973). Debattboken Två cigg och en kopp kaffe (1994).
Föräldrar
Professorn och partiordföranden Bertil Gotthard Ohlin och fil kandidaten Evy Kruse