Anne-Marie Pålsson (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Skåne läns södra
- Titel
- docent
- Född år
- 1951
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2005-11-16 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2003-11-24
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-05-21
- Ledamot
- 2003-11-24 – 2006-10-02
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2007-05-21 – 2010-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Suppleant
- 2003-01-01 – 2005-11-16
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2010-03-11 – 2010-10-04
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Deputerad
- 2009-11-12 – 2009-12-09
- Suppleant
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Suppleant
- 2007-10-18 – 2008-06-18
Riksrevisionens styrelse
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-19
- Ledamot
- 2003-03-12 – 2006-10-16
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2008-11-01 – 2010-10-04
- Personlig suppleant
- 2002-11-22 – 2008-10-31