Anne Marie Brodén (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Hallands län
- Titel
- Företagare/Handikappkonsulent
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Ledamot
- 2002-11-14 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2002-11-14
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2003-02-19 – 2006-10-02
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2003-01-01 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2002-11-14
Finansutskottet
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2002-11-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2003-06-11 – 2005-10-12