Anna Vikström (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 176
- Titel
- Medicininformatiker/Med.dr.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialutskottet
Ledamot
Kulturutskottet
Suppleant
Finansutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Suppleant
Nordiska rådets svenska delegation
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2020-08-01 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2018-09-24 – 2020-07-31
- Statsrådsersättare
- 2016-08-10 – 2017-04-01
- Statsrådsersättare
- 2015-11-01 – 2016-04-30
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Extra suppleant
- 2016-08-14 – 2017-04-01
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-11-30 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2016-08-14 – 2017-04-01
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2015-11-06 – 2016-04-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2023-04-27 –
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
- Extra suppleant
- 2016-09-01 – 2017-04-01
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2022-10-11 – 2024-10-31
- Ledamot
- 2021-10-13 – 2022-10-11
- Suppleant
- 2019-10-02 – 2021-10-13
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2022-10-27 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 15– (statsrådsersättare 151101–160430, 160814–170401 och 180924–200731). Ledamot skatteutskottet 18–22. Suppleant EU-nämnden 18–22, 23–, kulturutskottet 22– och finansutskottet 22–. Extra suppleant socialförsäkringsutskottet 15–16, utrikesutskottet 16–17, kulturutskottet 16–17 och EU-nämnden 16–17. Suppleant styrgruppen för riksdagens bilaterala demokratifrämjande samarbete 22– och Nordiska rådets svenska delegaiton 20–.
Utbildning
Leg. sjuksköterska 78. Leg. barnmorska 81. Bistånds- och katastrofutbildning 84. Databas- och informationsarkitekt 01. Kandidatexamen, Karolinska Institutet 05. Magister i hälsoinformatik, Karolinska Institutet 05. Med. dr, Karolinska Institutet 11.
Anställningar
Undersköterska 76–77. Leg. sjuksköterska 78–81. Barnmorska, Danderyds sjukhus 81–97. Facklig företrädare (heltid) 89–96. Programansvarig, Huddinge universitetssjukhus 98–02. Sektionschef, projektledare, medicininformatiker 02–13. Forsknings- och forskarassistent (deltid) 05–15, extern handledare/examinator 17–18, Karolinska Institutet. Anknuten forskare, Karolinska institutet 12–23. Medicininformatiker, it-/informationsarkitekt Region Stockholm 12–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Sollentuna 04–14 och 23– och ersättare 15–22. Ledamot, kommunstyrelsen, Sollentuna 04–14. Gruppledare och vice ordförande barn- och ungdomsnämnden 05–14. Vice ordförande klimatnämnden 19–21. Vice ordförande Sollentuna kommunfastigheter AB 16–18. Landstingsfullmäktig, ersättare 16–18. Ersättare, Forskningsberedningen, Stockholms läns landsting 16–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Fackliga uppdrag, Vårdförbundet och TCO 79–97.
Litteratur
Terminology systems for health problems and procedures in primary care, Karolinska Institutet (11).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Tillgång till gynekologisk vård
Skriftlig fråga 2018/19:550 av Anna Vikström (S)
Fråga 2018/19:550 Tillgång till gynekologisk vård av Anna Vikström S till Socialminister Lena Hallengren S Ojämlik tillgång till vård i hela landet är en aktuell fråga. Men även ojämlik tillgång till vård inom en region kan vara ett problem. Inom Region Stockholm ser vi exempel på ojämlik tillgång till vård med användande- Inlämnad
- 2019-04-09
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Humanitärt stöd för kvinnor som flytt till Sverige
Skriftlig fråga 2015/16:477 av Anna Vikström (S)
Fråga 2015/16:477 Humanitärt stöd för kvinnor som flytt till Sverige av Anna Vikström S till Statsrådet Åsa Regnér S Kvinnor är extra utsatta under flykt och löper en större risk att utsättas för våld och övergrepp i flyktingläger, vid gränskontroller och på vägen hit. Sverige har nyligen blivit ordförande för en aktionsgrupp- Inlämnad
- 2015-12-10
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Regnér (S)