Anna Lilliehöök (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Civilekonom
- Född år
- 1947
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-06-14
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-05-31 – 2002-06-12
- Suppleant
- 2002-01-17 – 2002-01-18
- Suppleant
- 2001-10-25 – 2001-12-11
- Suppleant
- 1999-03-23 – 1999-09-13
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2006-11-01 – 2010-10-31