Anna Johansson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Göteborgs kommun
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-07-28 – 2022-09-26
- Ledig
- 2014-10-03 – 2017-07-27
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2014-10-02
Arbetsmarknadsutskottet
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2017-09-22 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Ledamot skatteutskottet 17-18. Ordförande arbetsmarknadsutskottet 18-. Ledamot krigsdelegationen 18-. Statsråd (infrastrukturminister), Näringsdepartementet 141003-170727.
Föräldrar
Göran Johansson och Elisabeth Johansson.
Utbildning
Komvux med inriktning samhälle och ekonomi 95-96.
Anställningar
Projektanställd/projektledare i olika arbetsmarknadsanknutna LO-drivna projekt 97-02. Informations- och opinionsbildningsansvarig ombudsman på LO, Göteborg 03-09.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig 98-14. Nämndordförande, stadsdelsnämnden (SDN), Bergsjön 03-09. Ansvarsområde storstad och integration, nationella minoriteter, stadsdelsnämnden (SDN), samordning 09-10. Nämndordförande, idrotts- och föreningsnämnden 11-14. Biträdande kommunalråd, Göteborg 09-14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Bostadsbolaget 99-14 och ordförande 07-11. Styrelseledamot, Chalmers tekniska högskola 11-14. Styrelseordförande, Got Event 11-14. Ersättare, Socialdemokraternas partistyrelse 11-. Styrelseledamot, Alfons Åbergs kulturhus 12-14.