Anna-Belle Strömberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västernorrlands län, plats 344
- Född år
- 1965
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Civilutskottet
Ledamot
Trafikutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-11-16 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2021-09-01 – 2021-11-15
Civilutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2021-10-19 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 21– (statsrådsersättare 210901-211115). Ledamot civilutskottet 22–. Suppleant kulturutskottet 21–22 och trafikutskottet 22–.
Föräldrar
Fabriksarbetare Jan-Åke Nordlund och kokerskan Lisetti Ögren.
Utbildning
Gymnasieskola, Örnsköldsvik. Fritidsledarutbildning med idrotts- och friluftsliv som profil, Mellansels folkhögskola.
Anställningar
Fritidsledare, Örnsköldsvik 85–86 och elevassistent 96–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Örnsköldsvik 98–. 1:e vice ordförande kommunstyrelsen 19–21. Ledamot barn- och utbildningsnämnden 95–98, vice ordförande humanistiska nämnden 02–10, ordförande omsorgsnämnden 11–18, ordförande kommunala pensionärsrådet 11–17 och ledamot överförmyndarnämnden (gemensamt med Umeå) 20–21. Ledamot kommunförbundet Västernorrland 15–21, Umeåregionens gemensamma PA-nämnd 19–21, Bolaget Rodret 19–21, Stiftelsen ITH-institutionen 20–21 och regionala samverkansrådet 20–21.