Andrea Andersson Tay (V)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Stockholms län, plats 319
- Titel
- Humanekolog.
- Född år
- 1988
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant
Skatteutskottet
Suppleant
Näringsutskottet
Suppleant
Civilutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2023-02-08 – 2026-09-21
Civilutskottet
- Suppleant
- 2023-10-19 – 2026-09-21
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-18 –
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2022-10-12 – 2023-11-08
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 22–. Suppleant skatteutskottet 22–, miljö- och jordbruksutskottet 22–, EU-nämnden 22–, näringsutskottet 23– och civilutskottet 23–. Ledamot ledamotsrådet 22–.
Föräldrar
Byggnadsingenjören Mats Söderblom och tandteknikern Katinka Tay.
Utbildning
Gymnasieskola, SAM-gymnasiet, Jakobsberg 04–07. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram, Göteborgs universitet 08–11. Mastersexamen, humanekologi, Lunds universitet 14.
Anställningar
Utbildningsledare, Jordens Vänner 15–16. Verksamhetsutvecklare, Fältbiologerna 16–17. Politisk sekreterare, Vänsterpartiet Region Stockholm 17–22.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Gentekniknämnden 23–. Ledamot Miljömålsberedningen 23–.
Kommunala uppdrag
Ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Botkyrka 21–22.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Jordens Vänner 16–18 och styrelseledamot 18–20.