Anders Österberg (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Lärare.
- Född år
- 1981
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-09-25 – 2018-09-24
- Ersättare
- 2017-07-27 – 2017-09-25
- Statsrådsersättare
- 2017-05-29 – 2017-07-27
- Statsrådsersättare
- 2015-10-01 – 2017-05-28
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2021-09-23 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2020-09-23
- Suppleant
- 2015-10-01 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-09-19 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2019-04-03 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-09-23 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-22
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 15- (statsrådsersättare 151001-170528, 170529-170727 och 170925-180924 samt ersättare 170727-170925). Suppleant utrikesutskottet 15-, sammansatta utrikes-och försvarsutskottet 15 och 16 och försvarsutskottet 19-. Suppleant OSSE-delegationen 18-.
Föräldrar
Busschauffören Bo Österberg och arbetsplatsförmedlaren Gunnel Larsson.
Utbildning
Gymnasieskola, Bäckängsgymnasiet, Borås. Göteborgs universitet, lärarexamen 06.
Anställningar
Förskollärare, Husby. Internationell ombudsman, Unga Örnar.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Unga Örnars Riksförbund.