Aleksander Gabelic (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län
- Titel
- Jur.kand.
- Född år
- 1965
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2018-04-04 – 2019-07-02
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2008-10-21 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2008-10-21